ALABERN MONTIS CARLOS
Informe ejecutivo de ALABERN MONTIS CARLOS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE ALABERN MONTIS CARLOS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
LLEVANT RESORTS SL | Liquidador | 15/01/2016 | 15/01/2016 |
LLEVANT RESORTS SL | Apoderado | 15/01/2016 | |
NA MORRUDA SL | Liquidador | 15/01/2016 | 15/01/2016 |
NA MORRUDA SL | Administrador Solidario | 15/01/2016 | |
CHIC CONSULTING FYI SL | Administrador Solidario | 29/06/2010 |
VINCULACIONES DE ALABERN MONTIS CARLOS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ALABERN MONTIS CARLOS
Empresa: NA MORRUDA SL
Liquidador
- Alabern Montis Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1429 , F 102, S 8, H PM 4343, I/A 26 (15/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-15-07
Empresa: NA MORRUDA SL
Administrador Solidario
- Alabern Montis Carlos
- Alabern Von Rosen Federico Duncan
Liquidador
- Alabern Montis Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1429 , F 102, S 8, H PM 4343, I/A 26 (15/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-15-07
Empresa: LLEVANT RESORTS SL
Liquidador
- Alabern Montis Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2120 , F 108, S 8, H PM 50090, I/A 8 (15/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-13-07
Empresa: LLEVANT RESORTS SL
Apoderado
- Alabern Montis Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2120 , F 108, S 8, H PM 50090, I/A 8 (15/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-13-07
Empresa: LLEVANT RESORTS SL
Administrador Unico
Liquidador
- Alabern Montis Carlos
Socio único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2120 , F 108, S 8, H PM 50090, I/A 8 (15/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-13-07
Empresa: ALABERN SL
Administrador Solidario
- Alabern Montis Carlos
- Alabern Von Rosen Carlos Enrique
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1948 , F 88, S 8, H PM 30526, I/A 15 (29/06/2010)
CVE: BORME-A-2010-129-07
Información de ALABERN MONTIS CARLOS
Mostramos los datos de ALABERN MONTIS CARLOS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ALABERN MONTIS CARLOS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos