ZEOS NOSTRUM SL - EXTINGUIDA
Dirección social Avda Cesareo Alierta, 104
Municipio Zaragoza
Provincia Zaragoza
Razón Social ZEOS NOSTRUM SL
CIF B99007361
Actividad Promoción inmobiliaria
Fecha de Constitución 29/03/2004
Órgano Administración Administradores mancomunados
VINCULACIONES DE ZEOS NOSTRUM SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE ZEOS NOSTRUM SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Ladron Roda Celia | Liquidador Mancomunado | 17/02/2015 | 09/03/2015 |
Ladron Roda Celia | Apoderado Mancomunado Solidario | 11/02/2009 | 09/03/2015 |
Ladron Roda Jose-carlos | Liquidador Mancomunado | 17/02/2015 | 09/03/2015 |
Ladron Roda Jose-carlos | Apoderado Mancomunado Solidario | 11/02/2009 | 09/03/2015 |
Ladron Roda Maria-carmen | Liquidador Mancomunado | 17/02/2015 | 09/03/2015 |
Ladron Roda Maria-carmen | Apoderado Mancomunado Solidario | 11/02/2009 | 09/03/2015 |
Ladron Roda Celia | Administrador Mancomunado | 02/01/2015 | 17/02/2015 |
Ladron Roda Jose-carlos | Administrador Mancomunado | 02/01/2015 | 17/02/2015 |
Ladron Roda Maria-carmen | Administrador Mancomunado | 02/01/2015 | 17/02/2015 |
Ladron Cid Teodoro | Administrador Unico | 02/01/2015 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE ZEOS NOSTRUM SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3061 , F 99, S 8, H Z 35610, I/A 8 (09/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-53-50
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3061 , F 99, S 8, H Z 35610, I/A 8 (09/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-53-50
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3061 , F 98, S 8, H Z 35610, I/A 7 (17/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-37-50
Liquidador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3061 , F 98, S 8, H Z 35610, I/A 7 (17/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-37-50
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3061 , F 98, S 8, H Z 35610, I/A 7 (17/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-37-50
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Administradores mancomunados. MODIFICADOS LOS ARTICULOS 14,15, 16, 17 y 18 de los estatutos sociales
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3061 , F 98, S 8, H Z 35610, I/A 6 (02/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-7-50
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3061 , F 98, S 8, H Z 35610, I/A 6 (02/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-7-50
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3061 , F 98, S 8, H Z 35610, I/A 6 (02/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-7-50
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2009)
CVE: BORME-B-2009-166-50
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3061 , F 97, S 8, H Z 35610, I/A 5 (11/02/2009)
CVE: BORME-A-2009-36-50