LADRON RODA JOSE-CARLOS
Informe ejecutivo de LADRON RODA JOSE-CARLOS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE LADRON RODA JOSE-CARLOS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ZEOS NOSTRUM SL | Liquidador Mancomunado | 17/02/2015 | 09/03/2015 |
ZEOS NOSTRUM SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 11/02/2009 | 09/03/2015 |
ZEOS NOSTRUM SL | Administrador Mancomunado | 02/01/2015 | 17/02/2015 |
ZEOS NOSTRUM SL | Apoderado | 21/01/2009 |
VINCULACIONES DE LADRON RODA JOSE-CARLOS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE LADRON RODA JOSE-CARLOS
Empresa: ZEOS NOSTRUM SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Ladron Roda Celia
- Ladron Roda Jose-carlos
- Ladron Roda Maria-carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3061 , F 99, S 8, H Z 35610, I/A 8 (09/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-53-50
Empresa: ZEOS NOSTRUM SL
Liquidador Mancomunado
- Ladron Roda Celia
- Ladron Roda Jose-carlos
- Ladron Roda Maria-carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3061 , F 98, S 8, H Z 35610, I/A 7 (17/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-37-50
Empresa: ZEOS NOSTRUM SL
Administrador Mancomunado
- Ladron Roda Celia
- Ladron Roda Jose-carlos
- Ladron Roda Maria-carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3061 , F 98, S 8, H Z 35610, I/A 7 (17/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-37-50
Empresa: ZEOS NOSTRUM SL
Administrador Mancomunado
- Ladron Roda Celia
- Ladron Roda Jose-carlos
- Ladron Roda Maria-carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3061 , F 98, S 8, H Z 35610, I/A 6 (02/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-7-50
Empresa: ZEOS NOSTRUM SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Ladron Roda Celia
- Ladron Roda Jose-carlos
- Ladron Roda Maria-carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3061 , F 97, S 8, H Z 35610, I/A 5 (11/02/2009)
CVE: BORME-A-2009-36-50
Empresa: ZEOS NOSTRUM SL
Apoderado
- Ladron Roda Jose-carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3061 , F 97, S 8, H Z 35610, I/A 4 (21/01/2009)
CVE: BORME-A-2009-20-50
Información de LADRON RODA JOSE-CARLOS
Mostramos los datos de LADRON RODA JOSE-CARLOS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de LADRON RODA JOSE-CARLOS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos