LADRON RODA MARIA-CARMEN
Informe ejecutivo de LADRON RODA MARIA-CARMEN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE LADRON RODA MARIA-CARMEN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ZEOS NOSTRUM SL | Liquidador Mancomunado | 17/02/2015 | 09/03/2015 |
ZEOS NOSTRUM SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 11/02/2009 | 09/03/2015 |
ZEOS NOSTRUM SL | Administrador Mancomunado | 02/01/2015 | 17/02/2015 |
VINCULACIONES DE LADRON RODA MARIA-CARMEN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE LADRON RODA MARIA-CARMEN
Empresa: ZEOS NOSTRUM SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Ladron Roda Celia
- Ladron Roda Jose-carlos
- Ladron Roda Maria-carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3061 , F 99, S 8, H Z 35610, I/A 8 (09/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-53-50
Empresa: ZEOS NOSTRUM SL
Liquidador Mancomunado
- Ladron Roda Celia
- Ladron Roda Jose-carlos
- Ladron Roda Maria-carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3061 , F 98, S 8, H Z 35610, I/A 7 (17/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-37-50
Empresa: ZEOS NOSTRUM SL
Administrador Mancomunado
- Ladron Roda Celia
- Ladron Roda Jose-carlos
- Ladron Roda Maria-carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3061 , F 98, S 8, H Z 35610, I/A 7 (17/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-37-50
Empresa: ZEOS NOSTRUM SL
Administrador Mancomunado
- Ladron Roda Celia
- Ladron Roda Jose-carlos
- Ladron Roda Maria-carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3061 , F 98, S 8, H Z 35610, I/A 6 (02/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-7-50
Empresa: ZEOS NOSTRUM SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Ladron Roda Celia
- Ladron Roda Jose-carlos
- Ladron Roda Maria-carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3061 , F 97, S 8, H Z 35610, I/A 5 (11/02/2009)
CVE: BORME-A-2009-36-50
Información de LADRON RODA MARIA-CARMEN
Mostramos los datos de LADRON RODA MARIA-CARMEN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de LADRON RODA MARIA-CARMEN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos