WS & W EQUITY PARTNERS SL - EXTINGUIDA
Dirección social Avda Pablo Iglesias, 15
Código Postal 28003
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social WS & W EQUITY PARTNERS SL
CIF B85662393
Capital Social 97596.0 Euros
Actividad Producción de energía eléctrica de otros tipos
Fecha de Constitución 18/03/2009
Órgano Administración Administrador único
Propietario Magaña Orozco Fabiola
VINCULACIONES DE WS & W EQUITY PARTNERS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE WS & W EQUITY PARTNERS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
De La Vega Yrisarry Ignacio | Apoderado | 09/07/2013 | 03/09/2018 |
Epifanio Garcia Jose Maria | Apoderado | 24/10/2013 | 03/09/2018 |
Garcia Martinez Hilario Antonio | Apoderado | 09/02/2011 | 03/09/2018 |
Magaña Orozco Fabiola | Administrador Unico | 09/02/2011 | 03/09/2018 |
Magaña Orozco Fabiola | Socio Unico | 09/02/2011 | 03/09/2018 |
Magaña Orozco Fabiola | Liquidador | 03/09/2018 | 03/09/2018 |
Trenas Fernandez Maria Isabel | Apoderado | 27/05/2013 | 03/09/2018 |
Garcia Martinez Hilario Antonio | Administrador Unico | 30/03/2009 | 09/02/2011 |
ACTOS BORME DE WS & W EQUITY PARTNERS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26542 , F 9, S 8, H M 478326, I/A 9 (03/09/2018)
CVE: BORME-A-2018-178-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26542 , F 9, S 8, H M 478326, I/A 9 (03/09/2018)
CVE: BORME-A-2018-178-28
Capital Anterior: | 3.600,00 | Euros |
Aumento de capital: | 93.996,00 | Euros |
Capital Actual: | 97.596,00 | Euros |
Porcentaje: | 2.611,00 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26542 , F 9, S 8, H M 478326, I/A 9 (03/09/2018)
CVE: BORME-A-2018-178-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26542 , F 9, S 8, H M 478326, I/A 9 (03/09/2018)
CVE: BORME-A-2018-178-28
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26542 , F 9, S 8, H M 478326, I/A 9 (03/09/2018)
CVE: BORME-A-2018-178-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26542 , F 8, S 8, H M 478326, I/A 8 (24/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-210-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26542 , F 8, S 8, H M 478326, I/A 7 (09/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-135-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26542 , F 7, S 8, H M 478326, I/A 6 (27/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-102-28
- DISEÑO GRAFICO . EXPLOTACION POR CUALQUIER MEDIO DE TODO LO REFERENTE AL DISEÑO GRAFICO.-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26542 , F 7, S 8, H M 478326, I/A 5 (24/08/2012)
CVE: BORME-A-2012-171-28
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2011)
CVE: BORME-B-2011-166-28