TRENAS FERNANDEZ MARIA ISABEL
Informe ejecutivo de TRENAS FERNANDEZ MARIA ISABEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE TRENAS FERNANDEZ MARIA ISABEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
WS & W EQUITY PARTNERS SL | Apoderado | 27/05/2013 | 03/09/2018 |
EL OBRADOR DE LAS ARTES SL | Liquidador | 29/10/2013 | 29/10/2013 |
EL OBRADOR DE LAS ARTES SL | Administrador Unico | 08/02/2011 |
VINCULACIONES DE TRENAS FERNANDEZ MARIA ISABEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE TRENAS FERNANDEZ MARIA ISABEL
Empresa: EL OBRADOR DE LAS ARTES SL
Liquidador
- Trenas Fernandez Maria Isabel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7560 , F 72, S 8, H M 122307, I/A 7 (29/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-213-28
Empresa: WS & W EQUITY PARTNERS SL
Apoderado
- Trenas Fernandez Maria Isabel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26542 , F 7, S 8, H M 478326, I/A 6 (27/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-102-28
Empresa: EL OBRADOR DE LAS ARTES SL
Administrador Unico
- Trenas Fernandez Maria Isabel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7560 , F 72, S 8, H M 122307, I/A 6 (08/02/2011)
CVE: BORME-A-2011-34-28
Información de TRENAS FERNANDEZ MARIA ISABEL
Mostramos los datos de TRENAS FERNANDEZ MARIA ISABEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de TRENAS FERNANDEZ MARIA ISABEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos