GARCIA MARTINEZ HILARIO ANTONIO
Informe ejecutivo de GARCIA MARTINEZ HILARIO ANTONIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 10
Empresas inactivas: 6
CARGOS DE GARCIA MARTINEZ HILARIO ANTONIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MIRADERMO SL | Apoderado Solidario | 08/11/2012 | |
MIRAESTETICA SL | Apoderado Solidario | 08/11/2012 | |
EMPRESAS PRIVADAS SA | Apoderado | 09/02/2011 | |
SERLEX ASESORES SL | Apoderado | 08/02/2011 |
VINCULACIONES DE GARCIA MARTINEZ HILARIO ANTONIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GARCIA MARTINEZ HILARIO ANTONIO
Empresa: INTERNAGEL SL
Apoderado
- Epifanio Garcia Jose Maria
- Garcia Martinez Hilario Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10584 , F 113, S 8, H M 167837, I/A 9 (04/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-28-28
Apoderado
- Garcia Martinez Hilario Antonio
- Trujillo Fernandez Roberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 13634 , F 100, S 8, H M 221998, I/A 11 (18/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-20-28
Empresa: MIRAESTETICA SL
Apoderado Solidario
- Canales Teruel Jose Juan
- Garcia Martinez Hilario Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30378 , F 207, S 8, H M 546733, I/A 2 (08/11/2012)
CVE: BORME-A-2012-224-28
Empresa: MIRADERMO SL
Apoderado Solidario
- Canales Teruel Jose Juan
- Garcia Martinez Hilario Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30423 , F 184, S 8, H M 547597, I/A 2 (08/11/2012)
CVE: BORME-A-2012-222-28
Empresa: POWER AXLE SA
Administrador Solidario
- Garcia Martinez Hilario Antonio
- Gonzalez Gil Maria Teresa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2349 , F 155, S 8, H M 41297, I/A 12 (26/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-107-28
Empresa: EMPRESAS PRIVADAS SA
Apoderado
- Garcia Martinez Hilario Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5881 , F 99, S 8, H M 96241, I/A 11 (09/02/2011)
CVE: BORME-A-2011-35-28
Empresa: EMPRESAS PRIVADAS SA
Administrador Unico
- Garcia Martinez Hilario Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5881 , F 99, S 8, H M 96241, I/A 9 (09/02/2011)
CVE: BORME-A-2011-35-28
Empresa: WS & W EQUITY PARTNERS SL
Apoderado
- Garcia Martinez Hilario Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26542 , F 5, S 8, H M 478326, I/A 4 (09/02/2011)
CVE: BORME-A-2011-34-28
Empresa: WS & W EQUITY PARTNERS SL
Administrador Unico
- Garcia Martinez Hilario Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26542 , F 4, S 8, H M 478326, I/A 2 (09/02/2011)
CVE: BORME-A-2011-34-28
Empresa: ARQUIMA ARQUITECTURA SL
Apoderado
- Garcia Martinez Hilario Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25451 , F 138, S 8, H M 458542, I/A 5 (08/02/2011)
CVE: BORME-A-2011-34-28
VER MAS ACTOS
Información de GARCIA MARTINEZ HILARIO ANTONIO
Mostramos los datos de GARCIA MARTINEZ HILARIO ANTONIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GARCIA MARTINEZ HILARIO ANTONIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos