WLA SHIP AGENTS SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Zurbano, 23
Código Postal 28010
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social WLA SHIP AGENTS SL
CIF B88255526
Capital Social 3500.0 Euros
Actividad Actividades anexas al transporte marítimo y por vías navegables interiores
Fecha de Constitución 29/11/2018
Nombres Anteriores
- WLA GAS SHIP AGENTS SL
- WEST LOS ANGELES SL
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE WLA SHIP AGENTS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE WLA SHIP AGENTS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Abando Tartiere Juan Carlos | Administrador Unico | 17/02/2021 | 25/05/2021 |
Abando Tartiere Juan Carlos Maria De Lourdes | Administrador Unico | 22/12/2011 | 25/05/2021 |
De Abando Moreno De Guerra Juan Ignacio | Apoderado | 03/02/2017 | 25/05/2021 |
Abando Tartiere Juan Carlos Maria De Lourdes | Administrador Solidario | 08/01/2019 | 17/02/2021 |
De Abando Moreno De Guerra Juan Ignacio | Administrador Solidario | 08/01/2019 | 17/02/2021 |
Triguero Gomez Luis Miguel | Administrador Unico | 16/09/2011 | 22/12/2011 |
ACTOS BORME DE WLA SHIP AGENTS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29167 , F 147, S 8, H M 525106, I/A 6 (25/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-102-28
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29167 , F 147, S 8, H M 525106, I/A 6 (25/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-102-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29167 , F 147, S 8, H M 525106, I/A 6 (25/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-102-28
Empresa: WLA GAS SHIP AGENTS SL
- Sociedades absorbidas: WLA SHIP AGENTS SL
- Sociedades absorbidas: WLA GRUPO FINANCIERO SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38554 , F 215, S 8, H M 685672, I/A 3 (25/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-102-28
Empresa: WLA GAS SHIP AGENTS SL
- WLA SHIP AGENTS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38554 , F 215, S 8, H M 685672, I/A 3 (25/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-102-28
Empresa: WLA GAS SHIP AGENTS SL
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38554 , F 215, S 8, H M 685672, I/A 2 (17/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-37-28
Empresa: WLA GAS SHIP AGENTS SL
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38554 , F 215, S 8, H M 685672, I/A 2 (17/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-37-28
Empresa: WLA GAS SHIP AGENTS SL
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38554 , F 215, S 8, H M 685672, I/A 2 (17/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-37-28
Empresa: WLA GAS SHIP AGENTS SL
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38554 , F 213, S 8, H M 685672, I/A 1 (08/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-9-28
Empresa: WLA GAS SHIP AGENTS SL
Dirección:C/ ZURBANO 23 (MADRID)
Comienzo de operaciones:29/11/18
Capital:3.500,00 Euros
Objeto social:La prestación de servicios de asistencia marítima en cuanto a la consignación y al remolque de buques, así como el asesoramiento técnico necesario para llevarlo a cabo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38554 , F 213, S 8, H M 685672, I/A 1 (08/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-9-28