WLA GRUPO FINANCIERO SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Zurbano, 23
Código Postal 28010
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social WLA GRUPO FINANCIERO SL
CIF B87691382
Capital Social 321412.0 Euros
Actividad Actividades de las sociedades holding
Fecha de Constitución 21/11/2016
Órgano Administración Administrador único
Propietario WLA SHIP AGENTS SL
VINCULACIONES DE WLA GRUPO FINANCIERO SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE WLA GRUPO FINANCIERO SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Abando Tartiere Juan Carlos Maria De Lourdes | Administrador Unico | 28/11/2016 | 25/05/2021 |
De Abando Moreno De Guerra Juan Ignacio | Apoderado Solidario | 03/02/2017 | 25/05/2021 |
WLA SHIP AGENTS SL | Socio Unico | 25/03/2021 | 25/05/2021 |
ACTOS BORME DE WLA GRUPO FINANCIERO SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35335 , F 193, S 8, H M 635233, I/A 5 (25/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-102-28
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35335 , F 193, S 8, H M 635233, I/A 5 (25/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-102-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35335 , F 193, S 8, H M 635233, I/A 5 (25/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-102-28
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35335 , F 192, S 8, H M 635233, I/A 4 (25/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-62-28
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35335 , F 192, S 8, H M 635233, I/A 3 (03/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-30-28
- Otras modificaciones estatutarias: 15. PUBLICIDAD Y CONTENIDO DE LAS CONVOCATORIAS. Y 16.- MAYORIAS PARA LA ADOPCION DE ACUERDOS y ; 23.-REMUNERACION DEL ORGANO DE ADMINISTRACION.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35335 , F 191, S 8, H M 635233, I/A 2 (02/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-29-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35335 , F 188, S 8, H M 635233, I/A 1 (28/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-232-28
Dirección:C/ ZURBANO 23 (MADRID)
Comienzo de operaciones:21/11/16
Capital:321.412,00 Euros
Objeto social:a) La gestión y Administración de valores representativos de los fondos propios de entidades residentes o no residentes en territorio español, mediante la correspondiente organización de medios materiales y personales..
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35335 , F 188, S 8, H M 635233, I/A 1 (28/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-232-28