WEBSTER SPAIN SLP - EXTINGUIDA
Dirección social GV CARLOS III,NUMEROS 71-75
Municipio Barcelona
Provincia Barcelona
Razón Social WEBSTER SPAIN SLP
CIF B66425810
Capital Social 1932477.0 Euros
Actividad Actividades de las sociedades holding
Fecha de Constitución 09/12/2014
Nombres Anteriores
- WEBSTER SPAIN SL
Órgano Administración Administrador único
Administrador Único HOLDEN SPAIN SLP
VINCULACIONES DE WEBSTER SPAIN SLP
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE WEBSTER SPAIN SLP
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Barri Soldevila Pedro Nolasco | Apoderado Mancomunado | 21/03/2016 | 17/10/2022 |
Boada Pala Montserrat | Apoderado Mancomunado | 21/03/2016 | 17/10/2022 |
Esteso Tortola Agustin | Apoderado Mancomunado | 21/03/2016 | 17/10/2022 |
Esteso Tortola Agustin | Apoderado Mancomunado Solidario | 31/03/2015 | 17/10/2022 |
Fabregas Xaudaro Rafael | Apoderado Mancomunado | 31/03/2015 | 17/10/2022 |
FAURA CASAS AUDITORS CONSULTORS SL | Auditor | 22/11/2016 | 17/10/2022 |
FAURA CASAS AUDITORS CONSULTORS SL | Auditor | 19/09/2018 | 17/10/2022 |
FAURA CASAS AUDITORS CONSULTORS SL | Auditor | 07/10/2019 | 17/10/2022 |
FAURA CASAS AUDITORS CONSULTORS SL | Auditor | 11/10/2021 | 17/10/2022 |
FAURA CASAS AUDITORS CONSULTORS SL | Auditor | 26/01/2021 | 17/10/2022 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE WEBSTER SPAIN SLP
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46553 , F 147, S 8, H B 460773, I/A 23 (17/10/2022)
CVE: BORME-A-2022-204-08
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46553 , F 147, S 8, H B 460773, I/A 22 (12/07/2022)
CVE: BORME-A-2022-140-08
Administrador Unico
REPR.143 RRM
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46553 , F 146, S 8, H B 460773, I/A 21 (12/07/2022)
CVE: BORME-A-2022-140-08
Consejero
Presidente
REPR.143 RRM
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46553 , F 146, S 8, H B 460773, I/A 21 (12/07/2022)
CVE: BORME-A-2022-140-08
- BAJA DE LOS SOCIOS PROFESIONALES, DON PEDRO NOLASCO BARRI RAGUE Y DON RAMON LABASTIDA NICOLAU
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46553 , F 144, S 8, H B 460773, I/A 20 (03/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-112-08
Capital Anterior: | 2.647.230,00 | Euros |
Disminución de capital | 714.753,00 | Euros |
Capital Actual: | 1.932.477,00 | Euros |
Porcentaje: | 27,00 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46553 , F 144, S 8, H B 460773, I/A 20 (03/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-112-08
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46553 , F 144, S 8, H B 460773, I/A 19 (11/10/2021)
CVE: BORME-A-2021-202-08
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46553 , F 144, S 8, H B 460773, I/A 18 (26/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-22-08
Capital Anterior: | 2.224.153,00 | Euros |
Aumento de capital: | 423.077,00 | Euros |
Capital Actual: | 2.647.230,00 | Euros |
Porcentaje: | 19,02 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46553 , F 143, S 8, H B 460773, I/A 17 (18/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-15-08
Capital Anterior: | 1.801.076,00 | Euros |
Aumento de capital: | 423.077,00 | Euros |
Capital Actual: | 2.224.153,00 | Euros |
Porcentaje: | 23,49 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46553 , F 142, S 8, H B 460773, I/A 16 (29/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-25-08