BARRI SOLDEVILA PEDRO NOLASCO
Informe ejecutivo de BARRI SOLDEVILA PEDRO NOLASCO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE BARRI SOLDEVILA PEDRO NOLASCO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
WEBSTER SPAIN SLP | Apoderado Mancomunado | 21/03/2016 | 17/10/2022 |
WEBSTER SPAIN SLP | Consejero | 20/10/2015 | 12/07/2022 |
VINCULACIONES DE BARRI SOLDEVILA PEDRO NOLASCO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BARRI SOLDEVILA PEDRO NOLASCO
Empresa: WEBSTER SPAIN SLP
Consejero
- Barri Rague Pedro Nolasco
- Barri Soldevila Pedro Nolasco
- Boada Pala Montserrat
- Fabregas Xaudaro Rafael
- HOLDEN SPAIN SLP
- Labastida Nicolau Ramon
- Serra Zantop Bernat
Presidente
REPR.143 RRM
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46553 , F 146, S 8, H B 460773, I/A 21 (12/07/2022)
CVE: BORME-A-2022-140-08
Empresa: WEBSTER SPAIN SLP
Apoderado Mancomunado
- Barri Soldevila Pedro Nolasco
- Boada Pala Montserrat
- Esteso Tortola Agustin
- HOLDEN SPAIN SLP
- Martinez Marroquin Daniel
- Serra Zantop Bernat
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45021 , F 183, S 8, H B 460773, I/A 7 (21/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-61-08
Empresa: WEBSTER SPAIN SLP
Consejero
- Barri Soldevila Pedro Nolasco
- Boada Pala Montserrat
- HOLDEN SPAIN SLP
- Serra Zantop Bernat
REPR.143 RRM
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44592 , F 67, S 8, H B 460773, I/A 5 (20/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-205-08
Información de BARRI SOLDEVILA PEDRO NOLASCO
Mostramos los datos de BARRI SOLDEVILA PEDRO NOLASCO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BARRI SOLDEVILA PEDRO NOLASCO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos