ESTESO TORTOLA AGUSTIN
Informe ejecutivo de ESTESO TORTOLA AGUSTIN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 5
Empresas activas: 5
Cargos inactivos: 6
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE ESTESO TORTOLA AGUSTIN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
DEXME MENOPAUSIA SL | Consejero | 09/07/2024 | |
CONSULTORIO DEXEUS SAP | Apoderado Mancomunado Solidario | 12/04/2021 | |
DEXEUS MUJER REUS SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 16/03/2020 | |
DEXEUS MUJER EXPANSION SLP | Apoderado Mancomunado Solidario | 26/11/2019 | |
HOLDEN SPAIN SLP | Apoderado Mancomunado Solidario | 30/07/2015 |
VINCULACIONES DE ESTESO TORTOLA AGUSTIN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ESTESO TORTOLA AGUSTIN
Empresa: DEXME MENOPAUSIA SL
Consejero
- Barri Soldevila Pere Nolasco
- Esteso Tortola Agustin
- Font Martin Carles
- Font Martin Xavier
- Martinez Marroquin Daniel
Presidente
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H B 618054, I/A 1 (09/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-136-08
Empresa: DEXEUS DONA MANRESA SL
Apoderado Mancomunado
Apoderado Mancomunado Solidario
- Esteso Tortola Agustin
- Ribas Serra Jesus Maria
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H B 279483, I/A 13 (12/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-117-08
Empresa: CONSULTORIO DEXEUS SAP
Apoderado Mancomunado
Apoderado Mancomunado Solidario
- Esteso Tortola Agustin
- Martinez Marroquin Daniel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47058 , F 202, S 8, H B 91023, I/A 81 (12/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-73-08
Empresa: CONSULTORIO DEXEUS SAP
Apoderado
- Esteso Tortola Agustin
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47058 , F 202, S 8, H B 91023, I/A 81 (12/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-73-08
Apoderado Mancomunado Solidario
- Esteso Tortola Agustin
- Garcia Morales Rosa Maria
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1657 , F 195, S 8, H T 22163, I/A 4 (16/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-57-43
Empresa: CENTRE GINECOLOGIC LLATJOS SLP
Apoderado Mancomunado
Apoderado Mancomunado Solidario
- Esteso Tortola Agustin
- Ribas Serra Jesus Maria
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37001 , F 189, S 8, H B 279483, I/A 6 (26/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-45-08
Empresa: DEXEUS MUJER EXPANSION SLP
Apoderado Mancomunado
Apoderado Mancomunado Solidario
- Esteso Tortola Agustin
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47085 , F 203, S 8, H B 540640, I/A 2 (26/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-232-08
Empresa: WEBSTER SPAIN SLP
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45021 , F 183, S 8, H B 460773, I/A 7 (21/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-61-08
Empresa: HOLDEN SPAIN SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Esteso Tortola Agustin
- Martinez Marroquin Daniel
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44656 , F 127, S 8, H B 462594, I/A 2 (30/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-148-08
Empresa: WEBSTER SPAIN SLP
Apoderado Mancomunado
Apoderado Mancomunado Solidario
- Esteso Tortola Agustin
- Martinez Marroquin Daniel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44592 , F 66, S 8, H B 460773, I/A 3 (31/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-65-08
VER MAS ACTOS
Información de ESTESO TORTOLA AGUSTIN
Mostramos los datos de ESTESO TORTOLA AGUSTIN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ESTESO TORTOLA AGUSTIN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos