GARCIA MORALES ROSA MARIA
Informe ejecutivo de GARCIA MORALES ROSA MARIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE GARCIA MORALES ROSA MARIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
DEXEUS DONA MANRESA SL | Apoderado Solidario | 12/06/2024 | |
DEXEUS MUJER REUS SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 16/03/2020 | |
DEXEUS MUJER EXPANSION SLP | Apoderado Solidario | 26/11/2019 |
VINCULACIONES DE GARCIA MORALES ROSA MARIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GARCIA MORALES ROSA MARIA
Empresa: DEXEUS DONA MANRESA SL
Apoderado Mancomunado
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Solidario
- Garcia Galvez Laura
- Garcia Morales Rosa Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H B 279483, I/A 13 (12/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-117-08
Empresa: DEXEUS DONA MANRESA SL
Apoderado Mancomunado
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Solidario
- Garcia Galvez Laura
- Garcia Morales Rosa Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H B 279483, I/A 13 (12/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-117-08
Apoderado Mancomunado Solidario
- Esteso Tortola Agustin
- Garcia Morales Rosa Maria
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1657 , F 195, S 8, H T 22163, I/A 4 (16/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-57-43
Empresa: CENTRE GINECOLOGIC LLATJOS SLP
Apoderado Mancomunado
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Solidario
- Garcia Morales Rosa Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37001 , F 189, S 8, H B 279483, I/A 6 (26/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-45-08
Empresa: DEXEUS MUJER EXPANSION SLP
Apoderado Mancomunado
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Solidario
- Garcia Morales Rosa Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47085 , F 203, S 8, H B 540640, I/A 2 (26/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-232-08
Información de GARCIA MORALES ROSA MARIA
Mostramos los datos de GARCIA MORALES ROSA MARIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GARCIA MORALES ROSA MARIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos