WEBS4ALL SL - EXTINGUIDA
Dirección social Plaça Gerardo Salvador Moros, 1
Código Postal 46988
Municipio Paterna
Provincia Valencia
Razón Social WEBS4ALL SL
CIF B98181118
Capital Social 150000.0 Euros
Fecha de Constitución 01/10/2009
Nombres Anteriores
- NEXTGENWEBS WORLDWIDE SL
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE WEBS4ALL SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE WEBS4ALL SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Brand Eino Antonie | Consejero | 30/05/2012 | 23/01/2014 |
Leerentveld Gerardus Jacobus Everardus | Secretario | 30/05/2012 | 23/01/2014 |
Leerentveld Gerardus Jacobus Everardus | Consejero Delegado Solidario | 30/05/2012 | 23/01/2014 |
Leerentveld Gerardus Jacobus Everardus | Consejero | 30/05/2012 | 23/01/2014 |
Leerentveld Gerardus Jacubus Everardus | Administrador Solidario | 19/11/2009 | 23/01/2014 |
Leerentveld Hendrik Gerardus | Consejero Delegado Solidario | 30/05/2012 | 23/01/2014 |
Leerentveld Hendrik Gerardus | Presidente | 30/05/2012 | 23/01/2014 |
Leerentveld Hendrik Gerardus | Consejero | 30/05/2012 | 23/01/2014 |
Leerentveld Hendrik Gerardus | Liquidador Unico | 23/01/2014 | 23/01/2014 |
Serer Espinos Rafael | Consejero | 30/05/2012 | 23/01/2014 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE WEBS4ALL SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9103, L 6387, F 131, S 8, H V 136223, I/A 5 (23/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-20-46
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9103, L 6387, F 131, S 8, H V 136223, I/A 5 (23/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-20-46
- Cambio del Organo de Administración: Consejo de administración a Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9103, L 6387, F 131, S 8, H V 136223, I/A 5 (23/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-20-46
Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9103, L 6387, F 131, S 8, H V 136223, I/A 5 (23/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-20-46
Consejero Delegado Solidario
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9103, L 6387, F 131, S 8, H V 136223, I/A 5 (23/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-20-46
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Consejo de administración
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9103, L 6387, F 130, S 8, H V 136223, I/A 4 (30/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-108-46
Consejero Delegado Solidario
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9103, L 6387, F 130, S 8, H V 136223, I/A 4 (30/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-108-46
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9103, L 6387, F 130, S 8, H V 136223, I/A 4 (30/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-108-46
Empresa: NEXTGENWEBS WORLDWIDE SL
- WEBS4ALL SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9103, L 6387, F 130, S 8, H V 136223, I/A 3 (30/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-108-46
Empresa: NEXTGENWEBS WORLDWIDE SL
Capital Anterior: | 71.500,00 | Euros |
Aumento de capital: | 78.500,00 | Euros |
Capital Actual: | 150.000,00 | Euros |
Porcentaje: | 109,79 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9103, L 6387, F 130, S 8, H V 136223, I/A 3 (30/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-108-46