LEERENTVELD HENDRIK GERARDUS
Informe ejecutivo de LEERENTVELD HENDRIK GERARDUS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 7
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE LEERENTVELD HENDRIK GERARDUS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SAYSIMPLE ESPAÑA SL | Administrador Solidario | 04/06/2024 |
VINCULACIONES DE LEERENTVELD HENDRIK GERARDUS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE LEERENTVELD HENDRIK GERARDUS
Empresa: SAYSIMPLE ESPAÑA SL
Administrador Solidario
- Leerentveld Gerardus Jacobus Everardus
- Leerentveld Hendrik Gerardus
- Vriesema Remco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H V 218763, I/A 1 (04/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-111-46
Empresa: HAPPY WEBSHOPS SL
Liquidador Unico
- Leerentveld Hendrik Gerardus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10460, L 7741, F 213, S 8, H V 180678, I/A 2 (01/12/2022)
CVE: BORME-A-2022-234-46
Empresa: HAPPY WEBSHOPS SL
Administrador Mancomunado
- Leerentveld Gerardus Jacobus Everardus
- Leerentveld Hendrik Gerardus
Liquidador Unico
- Leerentveld Hendrik Gerardus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10460, L 7741, F 213, S 8, H V 180678, I/A 2 (01/12/2022)
CVE: BORME-A-2022-234-46
Empresa: HAPPY WEBSHOPS SL
Administrador Mancomunado
- Leerentveld Gerardus Jacobus Everardus
- Leerentveld Hendrik Gerardus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10460, L 7741, F 212, S 8, H V 180678, I/A 1 (28/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-47-46
Empresa: WEBS4ALL SL
Liquidador Unico
- Leerentveld Hendrik Gerardus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9103, L 6387, F 131, S 8, H V 136223, I/A 5 (23/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-20-46
Empresa: WEBS4ALL SL
Consejero Delegado Solidario
- Leerentveld Gerardus Jacobus Everardus
- Leerentveld Hendrik Gerardus
Consejero
- Brand Eino Antonie
- Leerentveld Gerardus Jacobus Everardus
- Leerentveld Hendrik Gerardus
- Serer Espinos Rafael
- SOLSER INVERSIONS SL
Presidente
- Leerentveld Hendrik Gerardus
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9103, L 6387, F 131, S 8, H V 136223, I/A 5 (23/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-20-46
Empresa: WEBS4ALL SL
Consejero Delegado Solidario
- Leerentveld Gerardus Jacobus Everardus
- Leerentveld Hendrik Gerardus
Consejero
- Brand Eino Antonie
- Leerentveld Gerardus Jacobus Everardus
- Leerentveld Hendrik Gerardus
- Serer Espinos Rafael
- SOLSER INVERSIONS SL
Presidente
- Leerentveld Hendrik Gerardus
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9103, L 6387, F 130, S 8, H V 136223, I/A 4 (30/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-108-46
Empresa: WEBS4ALL SL
Administrador Solidario
- Leerentveld Gerardus Jacobus Everardus
- Leerentveld Hendrik Gerardus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9103, L 6387, F 130, S 8, H V 136223, I/A 4 (30/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-108-46
Empresa: NEXTGENWEBS WORLDWIDE SL
Administrador Solidario
- Leerentveld Gerardus Jacubus Everardus
- Leerentveld Hendrik Gerardus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9103, L 6387, F 128, S 8, H V 136223, I/A 1 (19/11/2009)
CVE: BORME-A-2009-228-46
Información de LEERENTVELD HENDRIK GERARDUS
Mostramos los datos de LEERENTVELD HENDRIK GERARDUS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de LEERENTVELD HENDRIK GERARDUS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos