LEERENTVELD GERARDUS JACOBUS EVERARDUS
Informe ejecutivo de LEERENTVELD GERARDUS JACOBUS EVERARDUS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE LEERENTVELD GERARDUS JACOBUS EVERARDUS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SAYSIMPLE ESPAÑA SL | Administrador Solidario | 04/06/2024 |
VINCULACIONES DE LEERENTVELD GERARDUS JACOBUS EVERARDUS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE LEERENTVELD GERARDUS JACOBUS EVERARDUS
Empresa: SAYSIMPLE ESPAÑA SL
Administrador Solidario
- Leerentveld Gerardus Jacobus Everardus
- Leerentveld Hendrik Gerardus
- Vriesema Remco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H V 218763, I/A 1 (04/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-111-46
Empresa: HAPPY WEBSHOPS SL
Administrador Mancomunado
- Leerentveld Gerardus Jacobus Everardus
- Leerentveld Hendrik Gerardus
Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10460, L 7741, F 213, S 8, H V 180678, I/A 2 (01/12/2022)
CVE: BORME-A-2022-234-46
Empresa: HAPPY WEBSHOPS SL
Administrador Mancomunado
- Leerentveld Gerardus Jacobus Everardus
- Leerentveld Hendrik Gerardus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10460, L 7741, F 212, S 8, H V 180678, I/A 1 (28/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-47-46
Empresa: WEBS4ALL SL
Consejero Delegado Solidario
- Leerentveld Gerardus Jacobus Everardus
- Leerentveld Hendrik Gerardus
Consejero
- Brand Eino Antonie
- Leerentveld Gerardus Jacobus Everardus
- Leerentveld Hendrik Gerardus
- Serer Espinos Rafael
- SOLSER INVERSIONS SL
Presidente
Secretario
- Leerentveld Gerardus Jacobus Everardus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9103, L 6387, F 131, S 8, H V 136223, I/A 5 (23/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-20-46
Empresa: WEBS4ALL SL
Consejero Delegado Solidario
- Leerentveld Gerardus Jacobus Everardus
- Leerentveld Hendrik Gerardus
Consejero
- Brand Eino Antonie
- Leerentveld Gerardus Jacobus Everardus
- Leerentveld Hendrik Gerardus
- Serer Espinos Rafael
- SOLSER INVERSIONS SL
Presidente
Secretario
- Leerentveld Gerardus Jacobus Everardus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9103, L 6387, F 130, S 8, H V 136223, I/A 4 (30/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-108-46
Empresa: WEBS4ALL SL
Administrador Solidario
- Leerentveld Gerardus Jacobus Everardus
- Leerentveld Hendrik Gerardus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9103, L 6387, F 130, S 8, H V 136223, I/A 4 (30/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-108-46
Información de LEERENTVELD GERARDUS JACOBUS EVERARDUS
Mostramos los datos de LEERENTVELD GERARDUS JACOBUS EVERARDUS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de LEERENTVELD GERARDUS JACOBUS EVERARDUS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos