VOLINUCA INVESTMENTS SL - EXTINGUIDA
Dirección social Paseo Castellana, 95
Código Postal 28046
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social VOLINUCA INVESTMENTS SL
CIF B87952123
Capital Social 3000.0 Euros
Fecha de Constitución 31/10/2017
Órgano Administración Administradores mancomunados
Propietario ALBATROS PROJECTS SPAIN DEVELOPMENT SA
VINCULACIONES DE VOLINUCA INVESTMENTS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE VOLINUCA INVESTMENTS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ALBATROS PROJECTS SPAIN DEVELOPMENT SA | Socio Unico | 27/12/2017 | 25/06/2020 |
Arcediano Saiz Monica | Apoderado | 21/02/2020 | 25/06/2020 |
Bañares Sanchez Elena | Apoderado | 25/06/2020 | |
Bañares Sanchez Elena | Apoderado | 11/03/2019 | 25/06/2020 |
Bañares Sanchez Elena | Apoderado | 21/02/2020 | 25/06/2020 |
Caridad Sanchez Edgar | Apoderado | 21/02/2020 | 25/06/2020 |
Castaños Gil Patxi- Xabier | Apoderado | 21/02/2020 | 25/06/2020 |
De La Cruz Fernandez Leticia | Apoderado | 27/12/2017 | 25/06/2020 |
Gonzalez Carroz Mariandrea | Apoderado | 21/02/2020 | 25/06/2020 |
Lopez Puche Miguel | Apoderado | 21/02/2020 | 25/06/2020 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE VOLINUCA INVESTMENTS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36432 , F 184, S 8, H M 654556, I/A 11 (25/06/2020)
CVE: BORME-A-2020-126-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36432 , F 184, S 8, H M 654556, I/A 11 (25/06/2020)
CVE: BORME-A-2020-126-28
Liquidador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36432 , F 184, S 8, H M 654556, I/A 11 (25/06/2020)
CVE: BORME-A-2020-126-28
Apoderado
- Arcediano Saiz Monica
- Bañares Sanchez Elena
- Bañares Sanchez Elena
- Caridad Sanchez Edgar
- Castaños Gil Patxi- Xabier
- De La Cruz Fernandez Leticia
- Gonzalez Carroz Mariandrea
- Lopez Puche Miguel
- Metz Harald Manfred
- Moral Ursua Manuel
- Otero Otero Berta
- Parejo Valentin-gamazo Alejandra
- Plaza Jimenez Victoria Eugenia
- Prados De La Guardia Luis
- SALAMANCA CUEVAS MARIA LORENA
- Schoel Sven
- Valdes Dominguez Francisco De Borja
- Vega Gonzalez Victor Eduardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36432 , F 184, S 8, H M 654556, I/A 11 (25/06/2020)
CVE: BORME-A-2020-126-28
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36432 , F 184, S 8, H M 654556, I/A 11 (25/06/2020)
CVE: BORME-A-2020-126-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36432 , F 184, S 8, H M 654556, I/A 10 (21/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-41-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36432 , F 184, S 8, H M 654556, I/A 9 (27/12/2019)
CVE: BORME-A-2020-6-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36432 , F 182, S 8, H M 654556, I/A 8 (09/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-134-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36432 , F 182, S 8, H M 654556, I/A 7 (11/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-53-28
- Se publicó por error en la inscripción 6 el cambio de domicilio siendo el correcto "Paseo de la Castellana, 95, planta 10 A, Madrid"
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36432 , F 181, S 8, H M 654556, I/A 6 (03/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-8-28