MORAL URSUA MANUEL
Informe ejecutivo de MORAL URSUA MANUEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 252
Empresas activas: 111
Cargos inactivos: 106
Empresas inactivas: 63
CARGOS DE MORAL URSUA MANUEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CONESITE INVESTMENTS SA | Administrador Mancomunado | 09/09/2024 | |
TREVAGO RENOVABLES SL | Representante | 22/07/2024 | |
TREVAGO RENOVABLES SL | Representante | 18/07/2024 | |
MANZASOL 132 SL | Administrador Mancomunado | 10/06/2024 | |
BAZA SPAIN HOLDCO SA | Apoderado | 28/05/2024 | |
ISABEL DEVELOPMENT 11 SL | Administrador Mancomunado | 30/04/2024 | |
ISABEL DEVELOPMENT 11 SL | Apoderado Mancomunado | 30/04/2024 | |
ISABEL DEVELOPMENT 11 SL | Apoderado Solidario | 30/04/2024 | |
ISABEL DEVELOPMENT 19 SL | Apoderado Mancomunado | 19/04/2024 | |
ISABEL DEVELOPMENT 19 SL | Apoderado Solidario | 19/04/2024 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE MORAL URSUA MANUEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MORAL URSUA MANUEL
Empresa: CONESITE INVESTMENTS SA
Administrador Mancomunado
- Holzer Markus Christian
- Moral Ursua Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 753883, I/A 11 (09/09/2024)
CVE: BORME-A-2024-178-28
Empresa: CONESITE INVESTMENTS SA
Consejero
- Holzer Markus Christian
- Moral Ursua Manuel
- Von-hessen Philippsthal-barchfeld Carl Friederich
Presidente
Secretario
- Moral Ursua Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 753883, I/A 11 (09/09/2024)
CVE: BORME-A-2024-178-28
Empresa: TREVAGO RENOVABLES SL
Representante
- Moral Ursua Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 734552, I/A 12 (22/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-145-28
Empresa: TREVAGO RENOVABLES SL
Representante
- Moral Ursua Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 734552, I/A 11 (18/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-144-28
Empresa: ALPHA SUN VIBORA III SL
Apoderado Mancomunado
- Cano Blazquez Carlos Maria
- Castaños Gil Patxi- Xabier
- De Miguel Gonzalez Jorge
- Fabeiro Buceta Diego
- Fernandez Fernandez Ricardo
- Garcia Cañedo-arguelles Mario
- Garcia Cañedo-arguelles Mario
- Garcia Cañedo-arguelles Mario
- Garde Garcia German
- Garde Garcia German
- Gonzalez Lopez Alberto
- Martinez Miguel Carlos
- Moral Ursua Manuel
- Moral Ursua Manuel
- Perez Segundo Ruth
- Pulgar Lopez Juan Ignacio
- Rodriguez Fernandez Manuel
- Tejada Gonzalez Carlos Jesus
- Vendrell Ribeiro Rafael
Apoderado Solidario
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 707635, I/A 15 (09/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-136-28
Empresa: ALPHA SUN VIBORA III SL
Administrador Mancomunado
- Garcia Cañedo-arguelles Mario
- Moral Ursua Manuel
- Wojtek Andrew Ilias Macquarrie
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 707635, I/A 14 (09/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-136-28
Empresa: MANZASOL 132 SL
Administrador Mancomunado
- Moral Ursua Manuel
- RENOVABLES ROTONDA 10SPV SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H AB 29535, I/A 4 (10/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-115-02
Empresa: BAZA SPAIN HOLDCO SA
Apoderado
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 819845, I/A 2 (28/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-106-28
Empresa: ALBATROS PROJECTS SPAIN HOLDCO SL
Apoderado Solidario
- Castaños Gil Patxi- Xabier
- Gonzalez Carroz Mariandrea
- Moral Ursua Manuel
- Plaza Jimenez Victoria Eugenia
Apoderado
- Bañares Sanchez Elena
- Bañares Sanchez Elena
- Bañares Sanchez Elena
- Caridad Sanchez Edgar
- Castaños Gil Patxi- Xabier
- Garcia Verdecho Laura
- Gonzalez Carroz Mariandrea
- Lopez Puche Miguel
- Moral Ursua Manuel
- Otero Otero Berta
- Plaza Jimenez Victoria Eugenia
- Prados De La Guardia Luis
- Schoel Sven
- Valdes Dominguez Francisco De Borja
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 635214, I/A 18 (21/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-101-28
Empresa: ISABEL DEVELOPMENT 11 SL
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46869 , F 4, S 8, H M 822629, I/A 3 (30/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-91-28
VER MAS ACTOS
Información de MORAL URSUA MANUEL
Mostramos los datos de MORAL URSUA MANUEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MORAL URSUA MANUEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos