VON WARTENBERG VERENA HILDEGARD
Informe ejecutivo de VON WARTENBERG VERENA HILDEGARD
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 5
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 41
Empresas inactivas: 12
CARGOS DE VON WARTENBERG VERENA HILDEGARD
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
AZZULINAS INVESTMENTS SA | Apoderado | 10/10/2022 | |
AZZULINAS INVESTMENTS SA | Consejero | 29/11/2021 | |
SANT ADRIA HERTLING SL | Administrador Mancomunado | 13/06/2019 | |
ALBATROS PROJECTS SPAIN HOLDCO SL | Apoderado | 20/11/2018 | |
TODINA INVESTMENTS SL | Administrador Mancomunado | 26/02/2018 |
VINCULACIONES DE VON WARTENBERG VERENA HILDEGARD
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE VON WARTENBERG VERENA HILDEGARD
Empresa: SANT ADRIA HERTLING SL
Apoderado Solidario
Apoderado
- Asenjo Del Rio Cristina
- Bernabe Garcia Pablo
- Castaños Gil Patxi- Xabier
- Syllm Gotz Soren Julius
- Von Wartenberg Verena Hildegard
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44397 , F 89, S 8, H M 635516, I/A 35 (04/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-88-28
Empresa: HIGHLINE RESIDENCES SPAIN SA
Apoderado Mancomunado
Apoderado Solidario
Apoderado
- Londa Judith Margret
- Nebe Karsten
- Valdes Dominguez Francisco De Borja
- Von Wartenberg Verena Hildegard
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44632 , F 121, S 8, H M 649969, I/A 34 (03/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-87-28
Empresa: AZZULINAS INVESTMENTS SA
Apoderado
- Syllm Gotz Soren Julius
- Von Wartenberg Verena Hildegard
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40067 , F 151, S 8, H M 696431, I/A 19 (10/10/2022)
CVE: BORME-A-2022-199-28
Empresa: STOLL INVESTMENTS SA
Administrador Mancomunado
- Syllm Gotz Soren Julius
- Von Wartenberg Verena Hildegard
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40276 , F 177, S 8, H M 715556, I/A 13 (01/04/2022)
CVE: BORME-A-2022-69-28
Administrador Mancomunado
- Syllm Gotz Soren Julius
- Von Wartenberg Verena Hildegard
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42799 , F 102, S 8, H M 643973, I/A 21 (01/04/2022)
CVE: BORME-A-2022-69-28
Empresa: LEVANZO INVESTMENTS SA
Administrador Mancomunado
- Syllm Gotz Soren Julius
- Von Wartenberg Verena Hildegard
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39821 , F 144, S 8, H M 680781, I/A 21 (01/04/2022)
CVE: BORME-A-2022-69-28
Empresa: SUNACIA INVESTMENTS SA
Administrador Mancomunado
- Syllm Gotz Soren Julius
- Von Wartenberg Verena Hildegard
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41862 , F 63, S 8, H M 681265, I/A 22 (01/04/2022)
CVE: BORME-A-2022-69-28
Empresa: BOMBYX INVESTMENTS SA
Administrador Mancomunado
- Syllm Gotz Soren Julius
- Von Wartenberg Verena Hildegard
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41860 , F 185, S 8, H M 652299, I/A 24 (31/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-68-28
Empresa: TARIME INVESTMENTS SA
Administrador Mancomunado
- Syllm Gotz Soren Julius
- Von Wartenberg Verena Hildegard
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38404 , F 175, S 8, H M 670937, I/A 13 (19/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-245-28
Empresa: AFILAN INVESTMENTS SA
Consejero
- Pagalday Vergara Bruno
- Rivero Iruretagoyena Iñigo
- Syllm Gotz Soren Julius
- Von Wartenberg Verena Hildegard
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38796 , F 4, S 8, H M 683045, I/A 13 (07/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-238-28
VER MAS ACTOS
Información de VON WARTENBERG VERENA HILDEGARD
Mostramos los datos de VON WARTENBERG VERENA HILDEGARD que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de VON WARTENBERG VERENA HILDEGARD, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos