VOLHNER INNOVA SL - EXTINGUIDA
Dirección social RONDA NARCISO MONTURIOL 4 - 216 A
Municipio Paterna
Provincia Valencia
Razón Social VOLHNER INNOVA SL
CIF B98693526
Capital Social 3000.0 Euros
Actividad Intermediarios del comercio de textiles, prendas de vestir, peletería, calzado y artículos de cuero
Fecha de Constitución 12/12/2014
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE VOLHNER INNOVA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE VOLHNER INNOVA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Bautista Morato Juan Antonio | Apoderado Solidario | 07/01/2015 | 07/10/2020 |
Bautista Morato Maria Del Mar | Administrador Unico | 07/01/2015 | 07/10/2020 |
Bautista Morato Maria Del Mar | Liquidador Unico | 07/10/2020 | 07/10/2020 |
Navas De Solis Eduardo | Apoderado Solidario | 07/01/2015 | 07/10/2020 |
ACTOS BORME DE VOLHNER INNOVA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9893, L 7175, F 69, S 8, H V 162918, I/A 3 (07/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-200-46
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9893, L 7175, F 69, S 8, H V 162918, I/A 3 (07/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-200-46
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9893, L 7175, F 69, S 8, H V 162918, I/A 3 (07/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-200-46
Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9893, L 7175, F 69, S 8, H V 162918, I/A 3 (07/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-200-46
Administrador Unico
Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9893, L 7175, F 69, S 8, H V 162918, I/A 3 (07/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-200-46
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9893, L 7175, F 69, S 8, H V 162918, I/A 2 (07/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-8-46
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9893, L 7175, F 68, S 8, H V 162918, I/A 1 (07/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-8-46
Dirección:RONDA NARCISO MONTURIOL 4 - 216 A (PATERNA)
Comienzo de operaciones:12/12/14
Capital:3.000,00 Euros
Objeto social:La intermediación, compraventa al por mayor y menor y comercialización de prendas y complementos de vestir.-Código CNAE de la actividad principal 4616
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9893, L 7175, F 68, S 8, H V 162918, I/A 1 (07/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-8-46