BAUTISTA MORATO JUAN ANTONIO
Informe ejecutivo de BAUTISTA MORATO JUAN ANTONIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE BAUTISTA MORATO JUAN ANTONIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PROMOCIONES JABM SL | Administrador Solidario | 08/04/2019 |
VINCULACIONES DE BAUTISTA MORATO JUAN ANTONIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BAUTISTA MORATO JUAN ANTONIO
Empresa: PROMOCIONES JABM SL
Administrador Solidario
- Bautista Morato Juan Antonio
- Bautista Morato Maria Del Mar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7395, L 4696, F 83, S 8, H V 88017, I/A 4 (08/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-73-46
Empresa: GRUPO NUEVO COMERCIO DE INTERNET SL
Liquidador Solidario
- Bautista Morato Juan Antonio
- Bautista Morato Maria Del Mar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8660, L 5947, F 88, S 8, H V 121120, I/A 3 (27/09/2017)
CVE: BORME-A-2017-190-46
Empresa: GRUPO NUEVO COMERCIO DE INTERNET SL
Administrador Solidario
- Bautista Morato Juan Antonio
- Bautista Morato Maria Del Mar
Liquidador Solidario
- Bautista Morato Juan Antonio
- Bautista Morato Maria Del Mar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8660, L 5947, F 88, S 8, H V 121120, I/A 3 (27/09/2017)
CVE: BORME-A-2017-190-46
Empresa: VOLHNER INNOVA SL
Apoderado Solidario
- Bautista Morato Juan Antonio
- Navas De Solis Eduardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9893, L 7175, F 69, S 8, H V 162918, I/A 2 (07/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-8-46
Información de BAUTISTA MORATO JUAN ANTONIO
Mostramos los datos de BAUTISTA MORATO JUAN ANTONIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BAUTISTA MORATO JUAN ANTONIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos