BAUTISTA MORATO MARIA DEL MAR
Informe ejecutivo de BAUTISTA MORATO MARIA DEL MAR
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE BAUTISTA MORATO MARIA DEL MAR
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PROMOCIONES JABM SL | Administrador Solidario | 08/04/2019 |
VINCULACIONES DE BAUTISTA MORATO MARIA DEL MAR
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BAUTISTA MORATO MARIA DEL MAR
Empresa: VOLHNER INNOVA SL
Liquidador Unico
- Bautista Morato Maria Del Mar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9893, L 7175, F 69, S 8, H V 162918, I/A 3 (07/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-200-46
Empresa: VOLHNER INNOVA SL
Administrador Unico
- Bautista Morato Maria Del Mar
Liquidador Unico
- Bautista Morato Maria Del Mar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9893, L 7175, F 69, S 8, H V 162918, I/A 3 (07/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-200-46
Empresa: PROMOCIONES JABM SL
Administrador Solidario
- Bautista Morato Juan Antonio
- Bautista Morato Maria Del Mar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7395, L 4696, F 83, S 8, H V 88017, I/A 4 (08/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-73-46
Empresa: GRUPO NUEVO COMERCIO DE INTERNET SL
Liquidador Solidario
- Bautista Morato Juan Antonio
- Bautista Morato Maria Del Mar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8660, L 5947, F 88, S 8, H V 121120, I/A 3 (27/09/2017)
CVE: BORME-A-2017-190-46
Empresa: GRUPO NUEVO COMERCIO DE INTERNET SL
Administrador Solidario
- Bautista Morato Juan Antonio
- Bautista Morato Maria Del Mar
Liquidador Solidario
- Bautista Morato Juan Antonio
- Bautista Morato Maria Del Mar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8660, L 5947, F 88, S 8, H V 121120, I/A 3 (27/09/2017)
CVE: BORME-A-2017-190-46
Empresa: VOLHNER INNOVA SL
Administrador Unico
- Bautista Morato Maria Del Mar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9893, L 7175, F 68, S 8, H V 162918, I/A 1 (07/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-8-46
Información de BAUTISTA MORATO MARIA DEL MAR
Mostramos los datos de BAUTISTA MORATO MARIA DEL MAR que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BAUTISTA MORATO MARIA DEL MAR, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos