VIVIRENT SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Trafalgar, 16
Código Postal 28010
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Razón Social VIVIRENT SL
CIF B81948697
Capital Social 270000.0 Euros
Actividad Alquiler de bienes inmobiliarios por cuenta propia
Órgano Administración Administradores solidarios
VINCULACIONES DE VIVIRENT SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE VIVIRENT SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Gonzalez Rueda Borja | Administrador Solidario | 27/12/2019 | 14/03/2024 |
Gonzalez Rueda Borja | Liquidador | 14/03/2024 | 14/03/2024 |
Gonzalez Zapata Laura | Administrador Solidario | 27/12/2019 | 14/03/2024 |
Gonzalez Rueda Borja | Administrador Solidario | 06/10/2015 | 27/12/2019 |
Gonzalez Sierra Vicente | Administrador Solidario | 06/10/2015 | 27/12/2019 |
Rueda Rieu Ana Maria | Administrador Solidario | 06/10/2015 | |
Zapata San Jose Carmen | Administrador Solidario | 06/10/2015 |
ACTOS BORME DE VIVIRENT SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 12931 , F 167, S 8, H M 208242, I/A 7 (14/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-58-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 12931 , F 167, S 8, H M 208242, I/A 7 (14/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-58-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 12931 , F 167, S 8, H M 208242, I/A 7 (14/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-58-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 12931 , F 167, S 8, H M 208242, I/A 7 (14/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-58-28
Capital Anterior: | 390.000,00 | Euros |
Disminución de capital | 120.000,00 | Euros |
Capital Actual: | 270.000,00 | Euros |
Porcentaje: | 30,77 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 12931 , F 167, S 8, H M 208242, I/A 6 (20/09/2022)
CVE: BORME-A-2022-185-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 12931 , F 166, S 8, H M 208242, I/A 5 (27/12/2019)
CVE: BORME-A-2020-6-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 12931 , F 166, S 8, H M 208242, I/A 5 (27/12/2019)
CVE: BORME-A-2020-6-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 12931 , F 166, S 8, H M 208242, I/A 4 (06/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-198-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 12931 , F 166, S 8, H M 208242, I/A 4 (06/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-198-28
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/03/2011)
CVE: BORME-B-2011-74-28