ZAPATA SAN JOSE CARMEN
Informe ejecutivo de ZAPATA SAN JOSE CARMEN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE ZAPATA SAN JOSE CARMEN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
VIVIRENT SL | Administrador Solidario | 06/10/2015 | |
ZAGON CONSULTING Y ASESORAMIENTO SL | Administrador Solidario | 24/09/2015 | |
TONATIUH SA | Liquidador Solidario | 14/08/2015 | 14/08/2015 |
TONATIUH SA | Administrador Solidario | 08/08/2011 | 14/08/2015 |
VINCULACIONES DE ZAPATA SAN JOSE CARMEN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ZAPATA SAN JOSE CARMEN
Empresa: VIVIRENT SL
Administrador Solidario
- Rueda Rieu Ana Maria
- Zapata San Jose Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 12931 , F 166, S 8, H M 208242, I/A 4 (06/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-198-28
Empresa: ZAGON CONSULTING Y ASESORAMIENTO SL
Administrador Solidario
- Zapata San Jose Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33128 , F 160, S 8, H M 159935, I/A 12 (24/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-189-28
Empresa: TONATIUH SA
Liquidador Solidario
- Rueda Rieu Ana Maria
- Zapata San Jose Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10337 , F 6, S 8, H M 164529, I/A 6 (14/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-159-28
Empresa: TONATIUH SA
Administrador Solidario
- Rueda Rieu Ana Maria
- Zapata San Jose Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10337 , F 6, S 8, H M 164529, I/A 6 (14/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-159-28
Empresa: TONATIUH SA
Administrador Solidario
- Rueda Rieu Ana Maria
- Zapata San Jose Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10337 , F 5, S 8, H M 164529, I/A 5 (08/08/2011)
CVE: BORME-A-2011-160-28
Información de ZAPATA SAN JOSE CARMEN
Mostramos los datos de ZAPATA SAN JOSE CARMEN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ZAPATA SAN JOSE CARMEN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos