TONATIUH SA - EXTINGUIDA
Provincia Madrid
Razón Social TONATIUH SA
CIF A81320830
Actividad Estudios de mercado y realización de encuestas de opinión pública
Órgano Administración Administradores solidarios
VINCULACIONES DE TONATIUH SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE TONATIUH SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Rueda Rieu Ana Maria | Liquidador Solidario | 14/08/2015 | 14/08/2015 |
Rueda Rieu Ana Maria | Administrador Solidario | 08/08/2011 | 14/08/2015 |
Zapata San Jose Carmen | Liquidador Solidario | 14/08/2015 | 14/08/2015 |
Zapata San Jose Carmen | Administrador Solidario | 08/08/2011 | 14/08/2015 |
ACTOS BORME DE TONATIUH SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10337 , F 6, S 8, H M 164529, I/A 6 (14/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-159-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10337 , F 6, S 8, H M 164529, I/A 6 (14/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-159-28
Liquidador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10337 , F 6, S 8, H M 164529, I/A 6 (14/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-159-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10337 , F 6, S 8, H M 164529, I/A 6 (14/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-159-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10337 , F 5, S 8, H M 164529, I/A 5 (08/08/2011)
CVE: BORME-A-2011-160-28
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/03/2011)
CVE: BORME-B-2011-74-28
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/02/2011)
CVE: BORME-B-2011-41-28
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/01/2011)
CVE: BORME-B-2011-26-28