GONZALEZ RUEDA BORJA
Informe ejecutivo de GONZALEZ RUEDA BORJA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE GONZALEZ RUEDA BORJA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
VIVIRENT SL | Administrador Solidario | 27/12/2019 | 14/03/2024 |
VIVIRENT SL | Liquidador | 14/03/2024 | 14/03/2024 |
VIVIRENT SL | Administrador Solidario | 06/10/2015 | 27/12/2019 |
VINCULACIONES DE GONZALEZ RUEDA BORJA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GONZALEZ RUEDA BORJA
Empresa: VIVIRENT SL
Liquidador
- Gonzalez Rueda Borja
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 12931 , F 167, S 8, H M 208242, I/A 7 (14/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-58-28
Empresa: VIVIRENT SL
Administrador Solidario
- Gonzalez Rueda Borja
- Gonzalez Zapata Laura
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 12931 , F 167, S 8, H M 208242, I/A 7 (14/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-58-28
Empresa: VIVIRENT SL
Administrador Solidario
- Gonzalez Rueda Borja
- Gonzalez Zapata Laura
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 12931 , F 166, S 8, H M 208242, I/A 5 (27/12/2019)
CVE: BORME-A-2020-6-28
Empresa: VIVIRENT SL
Administrador Solidario
- Gonzalez Rueda Borja
- Gonzalez Sierra Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 12931 , F 166, S 8, H M 208242, I/A 5 (27/12/2019)
CVE: BORME-A-2020-6-28
Empresa: VIVIRENT SL
Administrador Solidario
- Gonzalez Rueda Borja
- Gonzalez Sierra Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 12931 , F 166, S 8, H M 208242, I/A 4 (06/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-198-28
Información de GONZALEZ RUEDA BORJA
Mostramos los datos de GONZALEZ RUEDA BORJA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GONZALEZ RUEDA BORJA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos