VILLANUEVA DEL PARDILLO SA - EXTINGUIDA
Dirección social Avda Filipinas, 50
Código Postal 28003
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Razón Social VILLANUEVA DEL PARDILLO SA
CIF A28290153
Actividad Promoción inmobiliaria
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE VILLANUEVA DEL PARDILLO SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE VILLANUEVA DEL PARDILLO SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CONSTRUCCIONES MARTIN RUBIO SA | Liquidador | 07/08/2020 | 07/08/2020 |
CONSTRUCCIONES MARTIN RUBIO SA | Secr.Cons.Li | 07/08/2020 | 07/08/2020 |
CONSTRUCCIONES MARTIN RUBIO SA | Secretario | 28/10/2009 | 07/08/2020 |
CONSTRUCCIONES MARTIN RUBIO SA | Consejero Delegado Mancomunado | 28/10/2009 | 07/08/2020 |
CONSTRUCCIONES MARTIN RUBIO SA | Consejero | 28/10/2009 | 07/08/2020 |
FAMILAR SA | Pr.Cons.Liq | 07/08/2020 | 07/08/2020 |
FAMILAR SA | Liquidador | 07/08/2020 | 07/08/2020 |
FAMILAR SA | Consejero Delegado Mancomunado | 28/10/2009 | 07/08/2020 |
FAMILAR SA | Presidente | 28/10/2009 | 07/08/2020 |
FAMILAR SA | Consejero | 28/10/2009 | 07/08/2020 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE VILLANUEVA DEL PARDILLO SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 99999 , F 66, S 8, H M 38431, I/A 23 (07/08/2020)
CVE: BORME-A-2020-157-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 99999 , F 66, S 8, H M 38431, I/A 23 (07/08/2020)
CVE: BORME-A-2020-157-28
Liquidador
Pr.Cons.Liq
Secr.Cons.Li
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 99999 , F 66, S 8, H M 38431, I/A 23 (07/08/2020)
CVE: BORME-A-2020-157-28
Consejero Delegado Mancomunado
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 99999 , F 66, S 8, H M 38431, I/A 23 (07/08/2020)
CVE: BORME-A-2020-157-28
Consejero Delegado Mancomunado
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2172 , F 66, S 8, H M 38431, I/A 22 (17/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-204-28
Consejero Delegado Mancomunado
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2172 , F 65, S 8, H M 38431, I/A 21 (24/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-213-28
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2011)
CVE: BORME-B-2011-197-28
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/11/2010)
CVE: BORME-B-2010-224-28
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/12/2009)
CVE: BORME-B-2009-246-28
- 2007
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/12/2009)
CVE: BORME-B-2009-243-28