CONSTRUCCIONES MARTIN RUBIO SA - EXTINGUIDA
Dirección social Cmno Huertas, 34
Código Postal 28223
Municipio Pozuelo de Alarcón
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social CONSTRUCCIONES MARTIN RUBIO SA
CIF A28128585
Capital Social 60762.0 Euros
Actividad Construcción de edificios residenciales
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE CONSTRUCCIONES MARTIN RUBIO SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE CONSTRUCCIONES MARTIN RUBIO SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Valera Martin Ana Maria | Apoderado | 28/02/2018 | 04/01/2022 |
Valera Martin Juan Luis | Liquidador | 04/01/2022 | 04/01/2022 |
Valera Martin Juan Luis | Administrador Unico | 08/01/2018 | 04/01/2022 |
Valera Cano Juan Pedro | Administrador Unico | 21/02/2012 | 08/01/2018 |
Valera Martin Juan Luis | Administrador Unico | 10/05/2010 | 21/02/2012 |
ACTOS BORME DE CONSTRUCCIONES MARTIN RUBIO SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2034 , F 224, S 8, H M 36237, I/A 33 (04/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-7-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2034 , F 224, S 8, H M 36237, I/A 33 (04/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-7-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2034 , F 224, S 8, H M 36237, I/A 33 (04/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-7-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2034 , F 224, S 8, H M 36237, I/A 33 (04/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-7-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2034 , F 223, S 8, H M 36237, I/A 32 (28/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-48-28
- C/ CAMINO DE LAS HUERTAS 34 - 1º F (POZUELO DE ALARCON)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2034 , F 223, S 8, H M 36237, I/A 31 (08/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-12-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2034 , F 223, S 8, H M 36237, I/A 31 (08/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-12-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2034 , F 223, S 8, H M 36237, I/A 31 (08/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-12-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2034 , F 222, S 8, H M 36237, I/A 30 (21/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-45-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2034 , F 222, S 8, H M 36237, I/A 30 (21/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-45-28