GRUPO G M SA - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Hermanos Pinzon, 3
Código Postal 28036
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social GRUPO G M SA
CIF A78618568
Actividad Alquiler de bienes inmobiliarios por cuenta propia
Órgano Administración Administradores solidarios
VINCULACIONES DE GRUPO G M SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE GRUPO G M SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Garcia Elvira Alfonso | Administrador Solidario | 20/03/2012 | 01/09/2020 |
Garcia Moreno Alfonso | Liquidador Mancomunado | 01/09/2020 | 01/09/2020 |
Garcia Moreno Alfonso | Administrador Solidario | 04/10/2017 | 01/09/2020 |
Garcia Moreno Guillermo | Liquidador Mancomunado | 01/09/2020 | 01/09/2020 |
Garcia Moreno Maria Cristina | Liquidador Mancomunado | 01/09/2020 | 01/09/2020 |
Garcia Moreno Maria Teresa | Liquidador Mancomunado | 01/09/2020 | 01/09/2020 |
Moreno De Las Casas Josefa | Administrador Solidario | 20/03/2012 | 03/03/2017 |
ACTOS BORME DE GRUPO G M SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3530 , F 214, S 8, H M 59557, I/A 12 (01/09/2020)
CVE: BORME-A-2020-174-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3530 , F 214, S 8, H M 59557, I/A 12 (01/09/2020)
CVE: BORME-A-2020-174-28
- C/ HERMANOS PINZON 3 1º - IZQUIERDA (MADRID)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3530 , F 214, S 8, H M 59557, I/A 12 (01/09/2020)
CVE: BORME-A-2020-174-28
- Otras modificaciones estatutarias: MODIFICADO EL ARTICULO 24 DE LOS ESTATUTOS SOCIALES.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3530 , F 214, S 8, H M 59557, I/A 12 (01/09/2020)
CVE: BORME-A-2020-174-28
Liquidador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3530 , F 214, S 8, H M 59557, I/A 12 (01/09/2020)
CVE: BORME-A-2020-174-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3530 , F 214, S 8, H M 59557, I/A 12 (01/09/2020)
CVE: BORME-A-2020-174-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3530 , F 213, S 8, H M 59557, I/A 11 (04/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-196-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3530 , F 213, S 8, H M 59557, I/A 11 (04/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-196-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3530 , F 213, S 8, H M 59557, I/A 10 (03/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-49-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3530 , F 213, S 8, H M 59557, I/A 9 (20/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-63-28