VAPORS INDUSTRIALS DEL PENEDES SL - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Muntaner, 185
Código Postal 08036
Municipio Barcelona
Provincia Barcelona
Mapa Ver Mapa
Razón Social VAPORS INDUSTRIALS DEL PENEDES SL
CIF B65725137
Capital Social 385300.0 Euros
Actividad Producción de energía eléctrica de otros tipos
Fecha de Constitución 27/01/2012
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE VAPORS INDUSTRIALS DEL PENEDES SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE VAPORS INDUSTRIALS DEL PENEDES SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ENERGIES SOSTENIBLES DEL NORD SL | Administrador Unico | 04/06/2015 | 08/03/2017 |
Riu Botifoll Gemma | Liquidador | 08/03/2017 | 08/03/2017 |
Riu Botifoll Gemma | REPR.143 RRM | 04/06/2015 | 08/03/2017 |
ENERGIES SOSTENIBLES DEL NORD SL | Presidente | 08/03/2012 | 04/06/2015 |
ENERGIES SOSTENIBLES DEL NORD SL | Consejero | 08/03/2012 | 04/06/2015 |
ENERGIES SOSTENIBLES DEL NORD SL | Consejero Delegado | 08/03/2012 | 04/06/2015 |
Enrique Albert Jordi | Consejero | 08/03/2012 | 04/06/2015 |
Gil Mañero Xavier | REPR.143 RRM | 08/03/2012 | 04/06/2015 |
GRAELIA SL | Secretario No Consejero | 08/03/2012 | 04/06/2015 |
L. SOLE SA | Vicepresidente | 08/03/2012 | 04/06/2015 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE VAPORS INDUSTRIALS DEL PENEDES SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43060 , F 103, S 8, H B 420008, I/A 4 (08/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-52-08
- SOCIEDAD UNIPERSONAL, SOCIO UNICO: ENERGIES SOSTENIBLES DEL NORD SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43060 , F 103, S 8, H B 420008, I/A 4 (08/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-52-08
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43060 , F 103, S 8, H B 420008, I/A 4 (08/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-52-08
Administrador Unico
Liquidador
REPR.143 RRM
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43060 , F 103, S 8, H B 420008, I/A 4 (08/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-52-08
Administrador Unico
REPR.143 RRM
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43060 , F 102, S 8, H B 420008, I/A 3 (04/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-109-08
Consejero Delegado
Presidente
REPR.143 RRM
Secretario No Consejero
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43060 , F 102, S 8, H B 420008, I/A 3 (04/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-109-08
Capital Anterior: | 20.000,00 | Euros |
Aumento de capital: | 365.300,00 | Euros |
Capital Actual: | 385.300,00 | Euros |
Porcentaje: | 1.826,50 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43060 , F 102, S 8, H B 420008, I/A 2 (23/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-107-08
Consejero Delegado
Presidente
REPR.143 RRM
Secretario No Consejero
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43060 , F 100, S 8, H B 420008, I/A 1 (08/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-56-08
Dirección:CL MUNTANER Num.185 P.PR (BARCELONA)
Comienzo de operaciones:27/01/12
Capital:20.000,00 Euros
Objeto social:EN RELACION CON LAS ENERGIAS EN GENERAL,Y EN ESPECIAL LAS DE ORIGEN RENOVABLE,PARTICULARMENTE BIOMASA:REALIZACION DE ACTIVIDADES DE EMPRESA DE SERVICIOS ENERGETICOS,DISEÑANDO MEDIDAS DE AHORRO ENERGETICO PARA CLIENTES,ETC
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43060 , F 100, S 8, H B 420008, I/A 1 (08/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-56-08