L. SOLE SA - EXTINGUIDA
Dirección social PZ JOSEP MORAGUES, 1, 3, NAVE MINGUELL
Municipio Mataró
Provincia Barcelona
Razón Social L. SOLE SA
CIF A58037045
Capital Social 236192.0 Euros
Actividad Fabricación de hornos y quemadores
Fecha de Constitución 27/02/1985
Página Web www.lsole.com
Órgano Administración Administrador único
Auditor Francesc Xavier Lagares Puig
VINCULACIONES DE L. SOLE SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE L. SOLE SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Antoni Trallero Vilar | Auditor Suplente | 08/05/2015 | 31/07/2019 |
Daniel Sole Rico | Administrador Solidario | 26/05/2012 | 31/07/2019 |
David Sole Rico | Apoderado Solidario | 07/11/2012 | 31/07/2019 |
Francesc Xavier Lagares Puig | Auditor | 08/05/2015 | 31/07/2019 |
Francesc Xavier Lagares Puig | Auditor | 17/12/2010 | 31/07/2019 |
Garcia Martinez Luis Manuel | REP.ADM.CONC | 21/07/2017 | 31/07/2019 |
Javier Gil Mañero | Apoderado | 29/01/2009 | 31/07/2019 |
Lorenzo Sole Bou | Administrador Solidario | 26/05/2012 | 31/07/2019 |
LUGAR ABOGADOS & ASOCIADOS SLP | Administrador Concursal | 21/07/2017 | 31/07/2019 |
Luis Arqued Alsina | Auditor Suplente | 17/12/2010 | 31/07/2019 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE L. SOLE SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45663 , F 220, S 8, H B 74469, I/A 33 (31/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-150-08
- JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 8 DE BARCELONA, PROCEDIMIENTO CONCURSO VOLUNTARIO 412/2017, AUTO FIRME DE FECHA 09/07/2019, CONCLUSION DEL CONCURSO VOLUNTARIO DE LA SOCIEDAD
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45663 , F 220, S 8, H B 74469, I/A 33 (31/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-150-08
Administrador Concursal
REP.ADM.CONC
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45663 , F 220, S 8, H B 74469, I/A 33 (31/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-150-08
- Judicial
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45663 , F 219, S 8, H B 74469, I/A 32 (12/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-221-08
- JUZGADO MERCANTIL 8 DE BARCELONA, PROCEDIMIENTO CONCURSO VOLUNTARIO 412/2017, AUTO FIRME DE FECHA 01/03/2018, APERTURA DE LA FASE DE LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45663 , F 219, S 8, H B 74469, I/A 32 (12/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-221-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45663 , F 219, S 8, H B 74469, I/A 32 (12/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-221-08
- JUZGADO MERCANTIL 8 DE BARCELONA, PROCEDIMIENTO CONCURSO VOLUNTARIO 412/2017, AUTO FIRME DE FECHA 31/10/2017, APERTURA DE LA FASE DE CONVENIO
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45663 , F 219, S 8, H B 74469, I/A 31 (12/12/2017)
CVE: BORME-A-2017-239-08
- JUZGADO MERCANTIL 8 DE BARCELONA, PROCEDIMIENTO ORDINARIO DE CONCURSO VOLUNTARIO 412/2017, AUTO FIRME DE FECHA 21/06/2017, DECLARACION DE CONCURSO VOLUNTARIO DE LA SOCIEDAD
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45663 , F 218, S 8, H B 74469, I/A 30 (21/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-143-08
Administrador Concursal
REP.ADM.CONC
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45663 , F 218, S 8, H B 74469, I/A 30 (21/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-143-08
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45663 , F 217, S 8, H B 74469, I/A 29 (10/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-55-08