ENERGIES SOSTENIBLES DEL NORD SL - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Muntaner, 185
Código Postal 08036
Municipio Barcelona
Provincia Barcelona
Mapa Ver Mapa
Razón Social ENERGIES SOSTENIBLES DEL NORD SL
CIF B65721185
Capital Social 197864.66 Euros
Fecha de Constitución 23/01/2012
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE ENERGIES SOSTENIBLES DEL NORD SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE ENERGIES SOSTENIBLES DEL NORD SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ENERGIES SOSTENIBLES D'ANDORRA + SL | Administrador Unico | 02/03/2012 | 15/06/2017 |
Mora Sagues Bonaventura | REPR.143 RRM | 02/03/2012 | 15/06/2017 |
Mora Sagues Bonaventura | Liquidador | 15/06/2017 | 15/06/2017 |
ACTOS BORME DE ENERGIES SOSTENIBLES DEL NORD SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43051 , F 78, S 8, H B 419622, I/A 4 (15/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-119-08
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43051 , F 78, S 8, H B 419622, I/A 4 (15/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-119-08
Administrador Unico
Liquidador
REPR.143 RRM
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43051 , F 78, S 8, H B 419622, I/A 4 (15/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-119-08
Capital Anterior: | 873.062,00 | Euros |
Disminución de capital | 675.197,34 | Euros |
Capital Actual: | 197.864,66 | Euros |
Porcentaje: | 77,34 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43051 , F 78, S 8, H B 419622, I/A 3 (14/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-95-08
Capital Anterior: | 20.000,00 | Euros |
Aumento de capital: | 853.062,00 | Euros |
Capital Actual: | 873.062,00 | Euros |
Porcentaje: | 4.265,31 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43051 , F 77, S 8, H B 419622, I/A 2 (23/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-107-08
- DECLARACION DE SOCIEDAD UNIPERSONAL, SIENDO SOCIO UNICO ENERGIES SOSTENIBLES D'ANDORRA + SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43051 , F 76, S 8, H B 419622, I/A 1 (02/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-52-08
Administrador Unico
REPR.143 RRM
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43051 , F 76, S 8, H B 419622, I/A 1 (02/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-52-08
Dirección:CL MUNTANER Num.185 P.PR (BARCELONA)
Comienzo de operaciones:23/01/12
Capital:20.000,00 Euros
Objeto social:LA PRESTACION DE SERVICIOS ENERGETICOS O DE MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGETICA EN INSTALACIONES O LOCALES,EL FOMENTO DE LA MEJORA RENTABLE DE LA EFICIENCIA DEL USO FINAL DE LA ENERGIA,ETC
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43051 , F 76, S 8, H B 419622, I/A 1 (02/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-52-08