VANTAGE OPCO SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Castello, 66
Código Postal 28001
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social VANTAGE OPCO SL
CIF B88012950
Capital Social 3000.0 Euros
Fecha de Constitución 22/01/2018
Nombres Anteriores
- APO DIRECTORSHIP SL
Órgano Administración Administradores solidarios
Propietario VANTAGE STUDENT SL
VINCULACIONES DE VANTAGE OPCO SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE VANTAGE OPCO SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Anderson Richard Stewart | Administrador Solidario | 13/06/2018 | 04/05/2023 |
Carter Roy Leonard | Apoderado Solidario | 13/02/2019 | 04/05/2023 |
Galleani Desiree Macarena | Apoderado Solidario | 18/05/2018 | 04/05/2023 |
Garcia-granero Gutierrez Maria Paz | Apoderado Solidario | 18/05/2018 | 04/05/2023 |
Garcia-morales Osorio Pablo Jose | Apoderado | 10/03/2022 | 04/05/2023 |
Gomez Fructuoso Francisco | Administrador Unico | 12/02/2018 | 04/05/2023 |
Gomez Fructuoso Francisco | Apoderado Solidario | 18/05/2018 | 04/05/2023 |
Kotecha Rajesh Vinod | Administrador Solidario | 13/06/2018 | 04/05/2023 |
Lamb Jonathan Daniel | Administrador Solidario | 13/06/2018 | 04/05/2023 |
Lopez-quiñones Garcia Luis | Administrador Solidario | 11/01/2020 | 04/05/2023 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE VANTAGE OPCO SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37255 , F 25, S 8, H M 664437, I/A 10 (04/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-88-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37255 , F 25, S 8, H M 664437, I/A 10 (04/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-88-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37255 , F 25, S 8, H M 664437, I/A 10 (04/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-88-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37255 , F 25, S 8, H M 664437, I/A 10 (04/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-88-28
- C/ CASTELLO 66 - 3A (MADRID)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37255 , F 25, S 8, H M 664437, I/A 9 (17/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-224-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37255 , F 24, S 8, H M 664437, I/A 8 (10/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-53-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37255 , F 24, S 8, H M 664437, I/A 7 (11/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-11-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37255 , F 24, S 8, H M 664437, I/A 7 (11/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-11-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37255 , F 23, S 8, H M 664437, I/A 6 (13/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-35-28
- Otras modificaciones estatutarias: MODIFICACION DEL ARTICULO 6º DE LOS ESTATUTOS SOCIALES.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37255 , F 23, S 8, H M 664437, I/A 5 (21/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-166-28