WHITE CRAIG SPENCER
Informe ejecutivo de WHITE CRAIG SPENCER
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 7
Empresas inactivas: 5
CARGOS DE WHITE CRAIG SPENCER
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
TSHCE ALCALA SL | Apoderado | 23/11/2017 | |
TSHCE SANTS SL | Apoderado | 23/11/2017 | |
TSHCE CAMPUS UB SL | Apoderado | 20/11/2017 | |
TSHCE CHAMBERI SL | Apoderado | 18/10/2017 |
VINCULACIONES DE WHITE CRAIG SPENCER
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE WHITE CRAIG SPENCER
Empresa: TARRACO TORRE TARRAGONA SL
Apoderado
- Durbin Harveer
- Mazewski Brittney
- Mendahum Yemisrach
- Patel Chirag
- White Craig Spencer
- Zahid Nasibah
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42170 , F 186, S 8, H M 627685, I/A 17 (10/10/2022)
CVE: BORME-A-2022-199-28
Empresa: IBERIAN PROPCO I SL
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Solidario
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33202 , F 222, S 8, H M 597491, I/A 17 (31/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-107-28
Empresa: IBERIAN PROPCO I SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33202 , F 175, S 8, H M 597491, I/A 13 (07/09/2020)
CVE: BORME-A-2020-178-28
Empresa: IBERIAN PROPCO I SL
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33202 , F 175, S 8, H M 597491, I/A 13 (07/09/2020)
CVE: BORME-A-2020-178-28
Empresa: IBERIAN HOLDCO I SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32834 , F 200, S 8, H M 591030, I/A 14 (02/09/2020)
CVE: BORME-A-2020-175-28
Empresa: IBERIAN HOLDCO I SL
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32834 , F 200, S 8, H M 591030, I/A 14 (02/09/2020)
CVE: BORME-A-2020-175-28
Empresa: TERRA DIRECTORSHIP SL
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37255 , F 18, S 8, H M 664436, I/A 10 (24/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-147-28
Empresa: TERRA DIRECTORSHIP SL
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37255 , F 15, S 8, H M 664436, I/A 7 (15/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-37-28
Empresa: VANTAGE OPCO SL
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37255 , F 23, S 8, H M 664437, I/A 6 (13/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-35-28
Empresa: IBERIAN HOLDCO I SL
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32834 , F 199, S 8, H M 591030, I/A 11 (26/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-148-28
VER MAS ACTOS
Información de WHITE CRAIG SPENCER
Mostramos los datos de WHITE CRAIG SPENCER que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de WHITE CRAIG SPENCER, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos