LAMB JONATHAN DANIEL
Informe ejecutivo de LAMB JONATHAN DANIEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 18
Empresas activas: 18
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE LAMB JONATHAN DANIEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
VANTAGE SALAMANCA OPCO SL | Administrador Solidario | 09/12/2021 | |
VANTAGE SALAMANCA STUDENT SL | Administrador Solidario | 09/12/2021 | |
SALAMANCA DIRECTORSHIP SL | Administrador Solidario | 09/12/2021 | |
GETAFE DIRECTORSHIP SL | Administrador Solidario | 24/05/2021 | |
VANTAGE GETAFE STUDENT SL | Administrador Solidario | 24/05/2021 | |
VANTAGE GETAFE OPCO SL | Administrador Solidario | 24/05/2021 | |
VANTAGE SADAR STUDENT SL | Administrador Solidario | 11/02/2021 | |
SADAR DIRECTORSHIP SL | Administrador Solidario | 11/02/2021 | |
VANTAGE SADAR OPCO SL | Administrador Solidario | 11/02/2021 | |
VANTAGE PALLETER OPCO SL | Administrador Solidario | 29/11/2019 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE LAMB JONATHAN DANIEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE LAMB JONATHAN DANIEL
Empresa: VANTAGE OPCO SL
Administrador Solidario
- Anderson Richard Stewart
- Kotecha Rajesh Vinod
- Lamb Jonathan Daniel
- Lopez-quiñones Garcia Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37255 , F 25, S 8, H M 664437, I/A 10 (04/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-88-28
Empresa: SALAMANCA DIRECTORSHIP SL
Administrador Solidario
- Anderson Richard Stewart
- Kotecha Rajesh Vinod
- Lamb Jonathan Daniel
- Lopez-quiñones Garcia Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42774 , F 205, S 8, H M 756435, I/A 1 (09/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-239-28
Empresa: VANTAGE SALAMANCA STUDENT SL
Administrador Solidario
- Anderson Richard Stewart
- Kotecha Rajesh Vinod
- Lamb Jonathan Daniel
- Lopez-quiñones Garcia Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42774 , F 185, S 8, H M 756433, I/A 1 (09/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-239-28
Empresa: VANTAGE SALAMANCA OPCO SL
Administrador Solidario
- Anderson Richard Stewart
- Kotecha Rajesh Vinod
- Lamb Jonathan Daniel
- Lopez-quiñones Garcia Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42774 , F 195, S 8, H M 756434, I/A 1 (09/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-239-28
Empresa: MANAGUA DIRECTORSHIP SL
Administrador Solidario
- Anderson Richard Stewart
- Kotecha Rajesh Vinod
- Lamb Jonathan Daniel
- Lopez-quiñones Garcia Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38823 , F 175, S 8, H M 690138, I/A 8 (27/09/2021)
CVE: BORME-A-2021-191-28
Empresa: GETAFE DIRECTORSHIP SL
Administrador Solidario
- Anderson Richard Stewart
- Kotecha Rajesh Vinod
- Lamb Jonathan Daniel
- Lopez-quiñones Garcia Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42005 , F 1, S 8, H M 743814, I/A 1 (24/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-101-28
Empresa: VANTAGE GETAFE OPCO SL
Administrador Solidario
- Anderson Richard Stewart
- Kotecha Rajesh Vinod
- Lamb Jonathan Daniel
- Lopez-quiñones Garcia Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41897 , F 210, S 8, H M 741986, I/A 1 (24/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-101-28
Empresa: VANTAGE GETAFE STUDENT SL
Administrador Solidario
- Anderson Richard Stewart
- Kotecha Rajesh Vinod
- Lamb Jonathan Daniel
- Lopez-quiñones Garcia Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41897 , F 200, S 8, H M 741985, I/A 1 (24/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-101-28
Empresa: SADAR DIRECTORSHIP SL
Administrador Solidario
- Anderson Richard Stewart
- Kotecha Rajesh Vinod
- Lamb Jonathan Daniel
- Lopez-quiñones Garcia Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41476 , F 20, S 8, H M 734912, I/A 1 (11/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-33-28
Empresa: VANTAGE SADAR OPCO SL
Administrador Solidario
- Anderson Richard Stewart
- Kotecha Rajesh Vinod
- Lamb Jonathan Daniel
- Lopez-quiñones Garcia Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41476 , F 10, S 8, H M 734911, I/A 1 (11/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-33-28
VER MAS ACTOS
Información de LAMB JONATHAN DANIEL
Mostramos los datos de LAMB JONATHAN DANIEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de LAMB JONATHAN DANIEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos