OPKO DIGITAL HUB SL - EXTINGUIDA
Dirección social Pl Europa, 13
Código Postal 08908
Municipio L'Hospitalet de Llobregat
Provincia Barcelona
Mapa Ver Mapa
Razón Social OPKO DIGITAL HUB SL
CIF B66832288
Capital Social 200000.0 Euros
Fecha de Constitución 22/07/2016
Nombres Anteriores
- VANIR HEALTH SL
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE OPKO DIGITAL HUB SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE OPKO DIGITAL HUB SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Adam Logal | Consejero | 21/09/2016 | 05/03/2021 |
Bueno Bueno Javier | Consejero | 05/09/2016 | 05/03/2021 |
Cantos Muñoz Juan Jose | Apoderado Mancomunado Solidario | 02/08/2019 | 05/03/2021 |
Cantos Muñoz Juan Jose | Liquidador | 05/03/2021 | 05/03/2021 |
Crous Aguilera Jana | Secretario No Consejero | 02/08/2019 | 05/03/2021 |
Filippo Scramoncin | Apoderado Mancomunado Solidario | 02/08/2019 | 05/03/2021 |
Hans Enrique Berner Soto | Consejero | 21/03/2019 | 05/03/2021 |
Hans Enrique Berner Soto | Presidente | 21/03/2019 | 05/03/2021 |
Hans Enrique Berner Soto | Apoderado Mancomunado Solidario | 02/08/2019 | 05/03/2021 |
Mendez Villa Francisco De Asis | Apoderado Mancomunado Solidario | 02/08/2019 | 05/03/2021 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE OPKO DIGITAL HUB SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45538 , F 123, S 8, H B 491124, I/A 8 (05/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-51-08
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45538 , F 123, S 8, H B 491124, I/A 8 (05/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-51-08
Presidente
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45538 , F 123, S 8, H B 491124, I/A 8 (05/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-51-08
Apoderado Mancomunado Solidario
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45538 , F 120, S 8, H B 491124, I/A 7 (02/08/2019)
CVE: BORME-A-2019-153-08
Apoderado Mancomunado
Apoderado Mancomunado Solidario
Consejero
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45538 , F 120, S 8, H B 491124, I/A 7 (02/08/2019)
CVE: BORME-A-2019-153-08
Empresa: VANIR HEALTH SL
- AMPLIAR A: LA PRESTACION DE SERVICIOS DE MARKETING DIGITAL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45538 , F 120, S 8, H B 491124, I/A 6 (21/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-62-08
Empresa: VANIR HEALTH SL
- PZ D'EUROPA NUM.13-15 BAJOS (HOSPITALET DE LLOBREGAT (L')
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45538 , F 120, S 8, H B 491124, I/A 6 (21/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-62-08
Empresa: VANIR HEALTH SL
- OPKO DIGITAL HUB SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45538 , F 120, S 8, H B 491124, I/A 6 (21/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-62-08
Empresa: VANIR HEALTH SL
Apoderado Mancomunado
Apoderado Mancomunado Solidario
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45538 , F 117, S 8, H B 491124, I/A 5 (21/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-62-08
Empresa: VANIR HEALTH SL
Apoderado Mancomunado Solidario
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45538 , F 117, S 8, H B 491124, I/A 5 (21/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-62-08