FILIPPO SCRAMONCIN
Informe ejecutivo de FILIPPO SCRAMONCIN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 10
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE FILIPPO SCRAMONCIN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
OPKO HEALTH EUROPE SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 16/01/2024 | |
OPKO HEALTH SPAIN SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 15/01/2024 | |
OPKO LAB EUROPE SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 15/01/2024 |
VINCULACIONES DE FILIPPO SCRAMONCIN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE FILIPPO SCRAMONCIN
Empresa: OPKO HEALTH EUROPE SL
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 48670 , F 137, S 8, H B 422483, I/A 20 (16/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-16-08
Empresa: OPKO HEALTH EUROPE SL
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 48670 , F 137, S 8, H B 422483, I/A 20 (16/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-16-08
Empresa: OPKO LAB EUROPE SL
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47924 , F 140, S 8, H B 286641, I/A 16 (15/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-15-08
Empresa: OPKO LAB EUROPE SL
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47924 , F 140, S 8, H B 286641, I/A 16 (15/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-15-08
Empresa: OPKO HEALTH SPAIN SL
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47924 , F 154, S 8, H B 959, I/A 35 (15/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-15-08
Empresa: OPKO HEALTH SPAIN SL
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47924 , F 154, S 8, H B 959, I/A 35 (15/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-15-08
Empresa: OPKO HEALTH EUROPE SL
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44161 , F 150, S 8, H B 422483, I/A 19 (13/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-57-08
Empresa: OPKO HEALTH EUROPE SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Cantos Muñoz Juan Jose
- Cantos Muñoz Juan Jose
- Costa Prats Pau
- Filippo Scramoncin
- Filippo Scramoncin
- Hans Enrique Berner Soto
- Hans Enrique Berner Soto
- Llensa Curbasi Marc
- Mendez Villa Francisco De Asis
- Mendez Villa Francisco De Asis
- Pegueroles Valles Ernestina Teresa
- Pegueroles Valles Ernestina Teresa
- Sanchez Amoroso Lorena Romina
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44161 , F 150, S 8, H B 422483, I/A 19 (13/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-57-08
Empresa: OPKO LAB EUROPE SL
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47924 , F 138, S 8, H B 286641, I/A 15 (10/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-54-08
Empresa: OPKO LAB EUROPE SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Cantos Muñoz Juan Jose
- Cantos Muñoz Juan Jose
- Costa Prats Pau
- Filippo Scramoncin
- Filippo Scramoncin
- Hans Enrique Berner Soto
- Hans Enrique Berner Soto
- Llensa Curbasi Marc
- Mendez Villa Francisco De Asis
- Mendez Villa Francisco De Asis
- Pegueroles Valles Ernestina Teresa
- Pegueroles Valles Ernestina Teresa
- Sanchez Amoroso Lorena Romina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47924 , F 138, S 8, H B 286641, I/A 15 (10/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-54-08
VER MAS ACTOS
Información de FILIPPO SCRAMONCIN
Mostramos los datos de FILIPPO SCRAMONCIN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de FILIPPO SCRAMONCIN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos