URBS HABITAT 2004 SL - EXTINGUIDA
Dirección social Av D'Almansa, 14
Código Postal 46870
Municipio Ontinyent
Provincia Valencia
Mapa Ver Mapa
Razón Social URBS HABITAT 2004 SL
CIF B97511679
Actividad Alquiler de bienes inmobiliarios por cuenta propia
Órgano Administración Administrador único
Propietario Vidal Gandia Jose Eugenio
VINCULACIONES DE URBS HABITAT 2004 SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE URBS HABITAT 2004 SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Vidal Gandia Jose Eugenio | Liquidador Unico | 01/02/2016 | 01/02/2016 |
Vidal Gandia Jose Eugenio | Socio Unico | 04/07/2011 | 01/02/2016 |
Vidal Gandia Jose Eugenio | Administrador Unico | 04/07/2011 | 01/02/2016 |
Guardiola Castillo Juan | Administrador Solidario | 14/07/2009 | 04/07/2011 |
Vidal Gandia Jose Eugenio | Administrador Solidario | 14/07/2009 | 04/07/2011 |
Vidal Gandia Jose Eugenio | Administrador Unico | 14/07/2009 |
ACTOS BORME DE URBS HABITAT 2004 SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7936, L 5231, F 96, S 8, H V 99780, I/A 5 (01/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-25-46
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7936, L 5231, F 96, S 8, H V 99780, I/A 5 (01/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-25-46
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7936, L 5231, F 96, S 8, H V 99780, I/A 5 (01/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-25-46
Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7936, L 5231, F 96, S 8, H V 99780, I/A 5 (01/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-25-46
Administrador Unico
Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7936, L 5231, F 96, S 8, H V 99780, I/A 5 (01/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-25-46
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2011)
CVE: BORME-B-2011-167-46
- AVDA ALMANSA 14 2 6 (ONTINYENT)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7936, L 5231, F 95, S 8, H V 99780, I/A 4 (04/07/2011)
CVE: BORME-A-2011-133-46
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7936, L 5231, F 95, S 8, H V 99780, I/A 4 (04/07/2011)
CVE: BORME-A-2011-133-46
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7936, L 5231, F 95, S 8, H V 99780, I/A 4 (04/07/2011)
CVE: BORME-A-2011-133-46
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7936, L 5231, F 95, S 8, H V 99780, I/A 4 (04/07/2011)
CVE: BORME-A-2011-133-46