INMOBILIARIA LA REINA DEL MEDITERRANEO SA
Municipio Ontinyent
Provincia Valencia
Razón Social INMOBILIARIA LA REINA DEL MEDITERRANEO SA
CIF A46588430
Actividad Alquiler de bienes inmobiliarios por cuenta propia
Teléfono 96 238 28 28
Órgano Administración Consejo de administración
Presidente INVERSIONES INDUSTRIALES SERPIS SL
ORGANIGRAMA DE INMOBILIARIA LA REINA DEL MEDITERRANEO SA
VINCULACIONES DE INMOBILIARIA LA REINA DEL MEDITERRANEO SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE INMOBILIARIA LA REINA DEL MEDITERRANEO SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
INVERSIONES INDUSTRIALES SERPIS SL | Presidente | 04/05/2021 | |
INVERSIONES INDUSTRIALES SERPIS SL | Consejero Delegado Mancomunado | 04/05/2021 | |
INVERSIONES INDUSTRIALES SERPIS SL | Consejero | 04/05/2021 | |
PROYECTOS Y DESARROLLO CIGUATANEJO SL | Consejero | 04/05/2021 | |
REIVALLS FAMILY SL | Secretario | 04/05/2021 | |
REIVALLS FAMILY SL | Consejero Delegado Mancomunado | 04/05/2021 | |
REIVALLS FAMILY SL | Consejero | 04/05/2021 |
ACTOS BORME DE INMOBILIARIA LA REINA DEL MEDITERRANEO SA
- Cambio del Organo de Administración: Administradores mancomunados a Consejo de administración. Se ha designado a DOÑA MARIA AMPARO REINA VALLS como representante persona física de "REIVALLS FAMILY SL" en las funciones del cargo de Consejero en "INMOBILIARIA LA REINA DEL MEDITERRANEO SOCIEDAD ANONIMA" Se ha designado a DOÑA MONICA PASCUAL BERNABEU como representante persona física de "INVERSIONES INDUSTRIALES SERPIS SL" en las funciones del cargo de Consejero en "INMOBILIARIA LA REINA DEL MEDITERRANEO SOCIEDAD ANONIMA" Se ha designado a DON MANUEL REINA FERRI como representante persona física de "PROYECTOS Y DESARROLLO CIGUATANEJO SL" en las funciones del cargo de Consejero en "INMOBILIARIA LA REINA DEL MEDITERRANEO SOCIEDAD ANONIMA"
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4154, L 1466, F 149, S 8, H V 19780, I/A 17 (04/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-87-46
- Otras modificaciones estatutarias: Modificar la redacción del Artículo 14º de los Estatutos Sociales.. MODIFICAR el Artículo 12º de los Estatutos Sociales. Modificar la redacción del artículo 16º de los Estatutos Sociales.. Modificar la retribución del Organo de Administración y en consecuencia adicionar a los Estatutos Sociales el Artículo 14º BIS a los Estatutos Sociales.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4154, L 1466, F 149, S 8, H V 19780, I/A 17 (04/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-87-46
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4154, L 1466, F 149, S 8, H V 19780, I/A 17 (04/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-87-46
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4154, L 1466, F 149, S 8, H V 19780, I/A 17 (04/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-87-46
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4154, L 1466, F 149, S 8, H V 19780, I/A 16 (08/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-53-46
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4154, L 1466, F 149, S 8, H V 19780, I/A 15 (10/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-32-46
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4154, L 1466, F 149, S 8, H V 19780, I/A 15 (10/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-32-46
- En el envío 28 del año 1997 se omitió publicar la revocación del poder conferido a DON MANUEL REINA RUIZ por la inscripción 2&
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4154, L 1466, F 144, S 8, H V 19780, I/A 4 (09/04/1997)
CVE: BORME-A-2013-145-46
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4154, L 1466, F 149, S 8, H V 19780, I/A 13 (03/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-129-46
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2011)
CVE: BORME-B-2011-186-46