VIDAL GANDIA JOSE EUGENIO
Informe ejecutivo de VIDAL GANDIA JOSE EUGENIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE VIDAL GANDIA JOSE EUGENIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ALVITEC ESTUDIOS SL | Administrador Solidario | 07/12/2023 |
VINCULACIONES DE VIDAL GANDIA JOSE EUGENIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE VIDAL GANDIA JOSE EUGENIO
Empresa: ALVITEC ESTUDIOS SL
Administrador Solidario
- Vidal Gandia Jose Eugenio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5198, L 2506, F 75, S 8, H V 41465, I/A 5 (07/12/2023)
CVE: BORME-A-2023-237-46
Empresa: URBS HABITAT 2004 SL
Liquidador Unico
- Vidal Gandia Jose Eugenio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7936, L 5231, F 96, S 8, H V 99780, I/A 5 (01/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-25-46
Empresa: URBS HABITAT 2004 SL
Administrador Unico
- Vidal Gandia Jose Eugenio
Liquidador Unico
- Vidal Gandia Jose Eugenio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7936, L 5231, F 96, S 8, H V 99780, I/A 5 (01/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-25-46
Empresa: URBS HABITAT 2004 SL
Administrador Unico
- Vidal Gandia Jose Eugenio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7936, L 5231, F 95, S 8, H V 99780, I/A 4 (04/07/2011)
CVE: BORME-A-2011-133-46
Empresa: URBS HABITAT 2004 SL
Administrador Solidario
- Guardiola Castillo Juan
- Vidal Gandia Jose Eugenio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7936, L 5231, F 95, S 8, H V 99780, I/A 4 (04/07/2011)
CVE: BORME-A-2011-133-46
Empresa: URBS HABITAT 2004 SL
Socio Único
- Vidal Gandia Jose Eugenio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7936, L 5231, F 95, S 8, H V 99780, I/A 4 (04/07/2011)
CVE: BORME-A-2011-133-46
Empresa: URBS HABITAT 2004 SL
Administrador Solidario
- Guardiola Castillo Juan
- Vidal Gandia Jose Eugenio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7936, L 5231, F 95, S 8, H V 99780, I/A 3 (14/07/2009)
CVE: BORME-A-2009-138-46
Empresa: URBS HABITAT 2004 SL
Administrador Unico
- Vidal Gandia Jose Eugenio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7936, L 5231, F 95, S 8, H V 99780, I/A 3 (14/07/2009)
CVE: BORME-A-2009-138-46
Información de VIDAL GANDIA JOSE EUGENIO
Mostramos los datos de VIDAL GANDIA JOSE EUGENIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de VIDAL GANDIA JOSE EUGENIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos