URARTE DESARROLLO URBANO SA - EXTINGUIDA
Dirección social Avda Sancho El Fuerte / Antso Azkarraren Etorbidea, 18
Municipio Pamplona/Iruña
Provincia Navarra
Razón Social URARTE DESARROLLO URBANO SA
CIF A31732936
Actividad Promoción inmobiliaria
Órgano Administración Consejo de administración
Propietario RIPAGAINA PROMOCION Y DESARROLLO URBANO SL
VINCULACIONES DE URARTE DESARROLLO URBANO SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE URARTE DESARROLLO URBANO SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Alforja Sagone Javier | Vicepresidente | 05/12/2011 | 05/01/2012 |
Alforja Sagone Javier | Consejero | 05/12/2011 | 05/01/2012 |
Arana Rico Iñaki | Consejero | 05/12/2011 | 05/01/2012 |
Beorlegui Sanz Enrique | Secretario No Consejero | 05/12/2011 | 05/01/2012 |
Goñi Gracia Amaya | Consejero | 05/12/2011 | 05/01/2012 |
Gravalos Soria Miguel | Vicesecret. | 05/12/2011 | 05/01/2012 |
Gravalos Soria Miguel | Consejero | 05/12/2011 | 05/01/2012 |
Rico Rubio Miguel | Presidente | 05/12/2011 | 05/01/2012 |
Rico Rubio Miguel | Consejero | 05/12/2011 | 05/01/2012 |
RIPAGAINA PROMOCION Y DESARROLLO URBANO SL | Socio Unico | 05/12/2011 | 05/01/2012 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE URARTE DESARROLLO URBANO SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 861 , F 82, S 8, H NA 17523, I/A 9 (05/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-11-31
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 861 , F 82, S 8, H NA 17523, I/A 9 (05/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-11-31
Consejero
Presidente
Secretario No Consejero
Vicepresidente
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 861 , F 82, S 8, H NA 17523, I/A 9 (05/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-11-31
- AVDA SANCHO EL FUERTE 18 (PAMPLONA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 861 , F 81, S 8, H NA 17523, I/A 7 (05/12/2011)
CVE: BORME-A-2011-239-31
- Ratificación expresa de todos los actos realizados por los Consejeros salientes en nombre de la Sociedad
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 861 , F 81, S 8, H NA 17523, I/A 7 (05/12/2011)
CVE: BORME-A-2011-239-31
Consejero
Presidente
Secretario No Consejero
Vicepresidente
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 861 , F 81, S 8, H NA 17523, I/A 7 (05/12/2011)
CVE: BORME-A-2011-239-31
Consejero
Presidente
Secretario No Consejero
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 861 , F 81, S 8, H NA 17523, I/A 7 (05/12/2011)
CVE: BORME-A-2011-239-31
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 861 , F 81, S 8, H NA 17523, I/A 6 (05/12/2011)
CVE: BORME-A-2011-239-31
Consejero
Presidente
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 861 , F 81, S 8, H NA 17523, I/A 5 (28/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-233-31
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 861 , F 81, S 8, H NA 17523, I/A 5 (28/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-233-31