ALCALA GILA SILVIA
Informe ejecutivo de ALCALA GILA SILVIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE ALCALA GILA SILVIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MOKARTE APARCAMIENTOS SUBTERRANEOS SL | Consejero | 02/02/2009 | 19/11/2020 |
URARTE DESARROLLO URBANO SA | Consejero Delegado | 11/05/2009 | 28/11/2011 |
URARTE DESARROLLO URBANO SA | Consejero | 28/11/2011 |
VINCULACIONES DE ALCALA GILA SILVIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ALCALA GILA SILVIA
Consejero
Liquidador Mancomunado
Presidente
Secretario No Consejero
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1205 , F 191, S 8, H NA 24097, I/A 6 (19/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-230-31
Empresa: URARTE DESARROLLO URBANO SA
Consejero Delegado
- Alcala Gila Silvia
- Alforja Sagone Francisco Javier
- Basterra Basterra Javier
Consejero
Presidente
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 861 , F 81, S 8, H NA 17523, I/A 5 (28/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-233-31
Empresa: URARTE DESARROLLO URBANO SA
Consejero Delegado
- Alcala Gila Silvia
- Alforja Sagone Francisco Javier
- Basterra Basterra Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 861 , F 81, S 8, H NA017523, I/A00004 (11/05/2009)
CVE: BORME-A-2009-94-31
Consejero
- Alcala Gila Silvia
- Basterra Basterra Francisco Javier
Presidente
Secretario No Consejero
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1205 , F 190, S 8, H NA024097, I/A00004 (02/02/2009)
CVE: BORME-A-2009-28-31
Información de ALCALA GILA SILVIA
Mostramos los datos de ALCALA GILA SILVIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ALCALA GILA SILVIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos