GOÑI GRACIA AMAYA
Informe ejecutivo de GOÑI GRACIA AMAYA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE GOÑI GRACIA AMAYA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
RIPAGAINA PROMOCION Y DESARROLLO URBANO SL | Apoderado | 15/05/2012 |
VINCULACIONES DE GOÑI GRACIA AMAYA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GOÑI GRACIA AMAYA
Empresa: PROYECTOS UGARRANDIA SL
Apoderado Solidario
Apoderado
- Alforja Sagone Francisco Javier
- Arraiza Valle Francisco Javier
- Goñi Gracia Amaya
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1265 , F 100, S 8, H NA 25196, I/A 14 (11/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-118-31
Empresa: MIGUEL RICO Y ASOCIADOS PROMOCION SL
Apoderado
- Goñi Gracia Amaya
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1265 , F 17, S 8, H NA 25193, I/A 28 (15/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-97-31
Empresa: URARTE DESARROLLO URBANO SA
Consejero
- Alforja Sagone Javier
- Arana Rico Iñaki
- Goñi Gracia Amaya
- Gravalos Soria Miguel
- Rico Rubio Miguel
Presidente
Secretario No Consejero
Vicepresidente
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 861 , F 82, S 8, H NA 17523, I/A 9 (05/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-11-31
Empresa: URARTE DESARROLLO URBANO SA
Consejero
- Alforja Sagone Javier
- Arana Rico Iñaki
- Goñi Gracia Amaya
- Gravalos Soria Miguel
- Rico Rubio Miguel
Presidente
Secretario No Consejero
Vicepresidente
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 861 , F 81, S 8, H NA 17523, I/A 7 (05/12/2011)
CVE: BORME-A-2011-239-31
Información de GOÑI GRACIA AMAYA
Mostramos los datos de GOÑI GRACIA AMAYA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GOÑI GRACIA AMAYA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos