PROYECTOS UGARRANDIA SL - EXTINGUIDA
Dirección social Avda Sancho El Fuerte / Antso Azkarraren Etorbidea, 18
Municipio Pamplona/Iruña
Provincia Navarra
Razón Social PROYECTOS UGARRANDIA SL
CIF B31910003
Actividad Promoción inmobiliaria
Nombres Anteriores
- MIGUEL RICO Y ASOCIADOS PATRIMONIAL SL
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE PROYECTOS UGARRANDIA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE PROYECTOS UGARRANDIA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Alforja Sagone Francisco Javier | Apoderado | 11/06/2019 | |
Arana Rico Iñaki | Apoderado Solidario | 11/01/2011 | 11/06/2019 |
Arraiza Valle Francisco Javier | Apoderado | 11/06/2019 | |
Arraiza Valle Ignacio | Vcsec.no.Con | 08/10/2010 | 11/06/2019 |
Goñi Gracia Amaya | Apoderado | 11/06/2019 | |
Gravalos Soria Miguel | Apoderado Solidario | 11/01/2011 | 11/06/2019 |
INICIATIVAS EMPRESARIALES ZONA NORTE SA | Administrador Unico | 11/06/2019 | |
MIGUEL RICO Y ASOCIADOS HOLDING SA | Administrador Unico | 02/04/2014 | 11/06/2019 |
Alforja Sagone Francisco Javier | Consejero | 02/04/2014 | |
Arana Rico Iñaki | Vicesecret. | 31/08/2011 | 02/04/2014 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE PROYECTOS UGARRANDIA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1265 , F 100, S 8, H NA 25196, I/A 14 (11/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-118-31
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1265 , F 100, S 8, H NA 25196, I/A 14 (11/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-118-31
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1265 , F 100, S 8, H NA 25196, I/A 14 (11/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-118-31
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1265 , F 100, S 8, H NA 25196, I/A 14 (11/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-118-31
- PROYECTOS UGARRANDIA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1265 , F 99, S 8, H NA 25196, I/A 13 (20/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-62-31
- Ratificadas las actuaciones llevadas a cabo por los señores cesados. Designado DON IÑAKI ARANA RICO representante físico del Administrador Unico nombrado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1265 , F 99, S 8, H NA 25196, I/A 12 (02/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-71-31
- Cambio del Organo de Administración: Consejo de administración a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1265 , F 99, S 8, H NA 25196, I/A 12 (02/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-71-31
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1265 , F 99, S 8, H NA 25196, I/A 12 (02/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-71-31
Consejero Delegado
Presidente
Secretario No Consejero
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1265 , F 99, S 8, H NA 25196, I/A 12 (02/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-71-31
- Otras modificaciones estatutarias: Modificado el artículo 23 de los estatutos, relativo al sistema de administración.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1265 , F 98, S 8, H NA 25196, I/A 11 (31/08/2011)
CVE: BORME-A-2011-174-31