URALCO SOLAR BIS SL - EXTINGUIDA
Dirección social C/ CASTILLA LA MANCHA - I- 4, EDF. COVALCO, PARQU
Municipio Antequera
Provincia Málaga
Razón Social URALCO SOLAR BIS SL
CIF B92942010
Capital Social 4000.0 Euros
Actividad Producción de energía eléctrica de otros tipos
Fecha de Constitución 02/06/2008
Órgano Administración Administradores mancomunados
VINCULACIONES DE URALCO SOLAR BIS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE URALCO SOLAR BIS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Arrabal Cabello Juan Antonio | Administrador Mancomunado | 26/01/2009 | 12/08/2015 |
Cabello Bravo Salvador | Administrador Mancomunado | 26/01/2009 | 12/08/2015 |
Calderon Gomez Enrique | Liquidador | 12/08/2015 | 12/08/2015 |
Calderon Gomez Enrique | Administrador Mancomunado | 26/01/2009 | 12/08/2015 |
Muñoz Gomez Ildefonso | Administrador Mancomunado | 26/01/2009 | 12/08/2015 |
Vera Cuesta Antonio | Administrador Mancomunado | 26/01/2009 | 12/08/2015 |
Vergara Carvajal Pedro | Administrador Mancomunado | 26/01/2009 | 12/08/2015 |
Vergara Palomino Gonzalo | Administrador Mancomunado | 26/01/2009 | 12/08/2015 |
ACTOS BORME DE URALCO SOLAR BIS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4604, L 3512, F 35, S 8, H MA100101, I/A 2 (12/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-158-29
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4604, L 3512, F 35, S 8, H MA100101, I/A 2 (12/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-158-29
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4604, L 3512, F 35, S 8, H MA100101, I/A 2 (12/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-158-29
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4604, L 3512, F 35, S 8, H MA100101, I/A 2 (12/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-158-29
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4604, L 3512, F 33, S 8, H MA100101, I/A 1 C (24/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-131-29
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4604, L 3512, F 33, S 8, H MA100101, I/A 1 A (28/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-95-29
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4604, L 3512, F 33, S 8, H MA100101, I/A 1 (26/01/2009)
CVE: BORME-A-2009-27-29
Dirección:C/ CASTILLA LA MANCHA - I- 4, EDF. COVALCO, PARQU (ANTEQUERA)
Comienzo de operaciones:02/06/08
Capital:4.000,00 Euros
Objeto social:EL IMPULSO Y LA REALIZACION DE ACTUACIONES TECNOLOGICAS DE AMBITO ENERGETICO, DESTINADAS AL APROVECHAMIENTO DE FUENTES DE ENERGIAS RENOVABLES CONSISTENTES EN INSTALACIONES Y EQUIPOS CON CUALQUIERA DE LAS FINALIDADES QUE SE CITAN A CONTINUACION: APROVECHAMIENTO DE LA ENERGIA PROVENIENTE DEL SOL PARA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4604, L 3512, F 33, S 8, H MA100101, I/A 1 (26/01/2009)
CVE: BORME-A-2009-27-29