CABELLO BRAVO SALVADOR
Informe ejecutivo de CABELLO BRAVO SALVADOR
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 19
Empresas inactivas: 10
CARGOS DE CABELLO BRAVO SALVADOR
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
FRAIMANUEVA PROMOCIONES SL | Administrador Unico | 15/04/2021 | |
OBRAS TEMPERO SL | Administrador Unico | 20/01/2012 | |
CONSTRUCCIONES TOLECA SL | Administrador Mancomunado | 13/09/2010 |
VINCULACIONES DE CABELLO BRAVO SALVADOR
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CABELLO BRAVO SALVADOR
Empresa: FRAIMANUEVA PROMOCIONES SL
Administrador Unico
- Cabello Bravo Salvador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3467, L 2379, F 3, S 8, H MA 67837, I/A 4 (15/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-75-29
Empresa: FRAIMANUEVA PROMOCIONES SL
Administrador Mancomunado
- Cabello Bravo Salvador
- Carrion Fuentes Jose Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3467, L 2379, F 3, S 8, H MA 67837, I/A 4 (15/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-75-29
Empresa: BARRANCO DEL SOL SL
Administrador Mancomunado
- Arrabal Cabello Juan Antonio
- Cabello Bravo Salvador
- Muñoz Gomez Ildefonso
- Vergara Carvajal Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2869, L 1782, F 34, S 8, H MA 51169, I/A 3 (19/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-230-29
Empresa: HOTEL LA FUENTE DEL SOL SL
Administrador Unico
- Cabello Bravo Salvador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2080, L 993, F 223, S 8, H MA 30742, I/A 12 (03/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-217-29
Empresa: URALCO SOLAR BIS SL
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4604, L 3512, F 35, S 8, H MA100101, I/A 2 (12/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-158-29
Empresa: URALCO SOLAR SL
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4524, L 3433, F 150, S 8, H MA 97594, I/A 2 (02/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-27-29
Empresa: PROSASFI SL
Administrador Solidario
- Arrabal Arrabal Inmaculada
- Cabello Bravo Salvador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2541, L 1454, F 30, S 8, H MA 42063, I/A 10 (02/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-88-29
Empresa: PUERTO SECO DE ANTEQUERA SL
Consejero
- Cabello Bravo Salvador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4925, L 3833, F 90, S 8, H MA 79312, I/A 15 (14/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-202-29
Empresa: HOTEL LA FUENTE DEL SOL SL
Administrador Unico
- Cabello Bravo Salvador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2080, L 993, F 222, S 8, H MA 30742, I/A 11 (08/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-13-29
Empresa: HOTEL LA FUENTE DEL SOL SL
Administrador Mancomunado
- Arrabal Cabello Juan Antonio
- Cabello Bravo Salvador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2080, L 993, F 222, S 8, H MA 30742, I/A 11 (08/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-13-29
VER MAS ACTOS
Información de CABELLO BRAVO SALVADOR
Mostramos los datos de CABELLO BRAVO SALVADOR que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CABELLO BRAVO SALVADOR, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos