MUÑOZ GOMEZ ILDEFONSO
Informe ejecutivo de MUÑOZ GOMEZ ILDEFONSO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 10
Empresas inactivas: 7
CARGOS DE MUÑOZ GOMEZ ILDEFONSO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SOCIEDAD ANDALUZA DE SERVICIOS MULTIPLES SL | Apoderado Solidario | 26/09/2019 |
VINCULACIONES DE MUÑOZ GOMEZ ILDEFONSO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MUÑOZ GOMEZ ILDEFONSO
Empresa: BARRANCO DEL SOL SL
Administrador Mancomunado
- Arrabal Cabello Juan Antonio
- Cabello Bravo Salvador
- Muñoz Gomez Ildefonso
- Vergara Carvajal Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2869, L 1782, F 34, S 8, H MA 51169, I/A 3 (19/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-230-29
Apoderado Solidario
- Muñoz Gomez Ildefonso
- Vergara Palomino Gonzalo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3562, L 2474, F 156, S 8, H MA 70504, I/A 11 (26/09/2019)
CVE: BORME-A-2019-195-29
Empresa: MOJADIP SL
Administrador Unico
- Muñoz Gomez Ildefonso
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2652, L 1565, F 99, S 8, H MA 45115, I/A 4 (27/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-152-29
Empresa: URALCO SOLAR BIS SL
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4604, L 3512, F 35, S 8, H MA100101, I/A 2 (12/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-158-29
Empresa: URALCO SOLAR SL
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4524, L 3433, F 150, S 8, H MA 97594, I/A 2 (02/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-27-29
Empresa: COVALCO GRUPO CONSTRUCTOR SL
Consejero Delegado Mancomunado
- Arrabal Cabello Juan Antonio
- Muñoz Gomez Ildefonso
- Vergara Palomino Gonzalo
Consejero
- Arrabal Cabello Juan Antonio
- Cabello Bravo Salvador
- Muñoz Gomez Ildefonso
- Vergara Carvajal Pedro
- Vergara Palomino Gonzalo
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4600, L 3508, F 58, S 8, H MA 9007, I/A 28 (23/09/2011)
CVE: BORME-A-2011-190-29
Empresa: COVALCO GRUPO CONSTRUCTOR SL
Consejero Delegado Mancomunado
- Arrabal Cabello Juan Antonio
- Muñoz Gomez Ildefonso
- Vergara Palomino Gonzalo
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4600, L 3508, F 58, S 8, H MA 9007, I/A 27 (15/06/2011)
CVE: BORME-A-2011-123-29
Empresa: COVALCO GRUPO CONSTRUCTOR SL
Consejero Delegado Solidario
- Arrabal Cabello Juan Antonio
- Cabello Bravo Salvador
- Muñoz Gomez Ildefonso
- Vergara Carvajal Pedro
- Vergara Palomino Gonzalo
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4600, L 3508, F 58, S 8, H MA 9007, I/A 27 (15/06/2011)
CVE: BORME-A-2011-123-29
Empresa: VALQUIVIR SUR CIMAFOR SL
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3665, L 2576, F 135, S 8, H MA 44869, I/A 16 (13/04/2011)
CVE: BORME-A-2011-82-29
Empresa: GRUPO DE INVERSIONES VIVENCIA SL
Consejero
- Cabello Bravo Salvador
- Muñoz Gomez Ildefonso
- Rosa Rodriguez Miguel Angel
- Vergara Palomino Gonzalo
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3997, L 2908, F 185, S 8, H MA 82700, I/A 7 (20/04/2009)
CVE: BORME-A-2009-83-29
VER MAS ACTOS
Información de MUÑOZ GOMEZ ILDEFONSO
Mostramos los datos de MUÑOZ GOMEZ ILDEFONSO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MUÑOZ GOMEZ ILDEFONSO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos