UNITED EUROPEAN CAR CARRIERS IBERICA SA - EXTINGUIDA
Dirección social PASEO DELA HABANA 41
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Razón Social UNITED EUROPEAN CAR CARRIERS IBERICA SA
CIF A28423051
Actividad Actividades anexas al transporte marítimo y por vías navegables interiores
Página Web www.uecc.com
Órgano Administración Consejo de administración
Presidente Jensen Erik
Propietario NOATUM UECC TERMINAL PASAJES SL
VINCULACIONES DE UNITED EUROPEAN CAR CARRIERS IBERICA SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE UNITED EUROPEAN CAR CARRIERS IBERICA SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
De La Puente Sanchez Carlos | Secretario No Consejero | 15/01/2009 | 16/09/2009 |
Jensen Erik | Presidente | 15/01/2009 | 16/09/2009 |
Jensen Erik | Consejero | 15/01/2009 | 16/09/2009 |
NOATUM UECC TERMINAL PASAJES SL | Socio Unico | 03/04/2009 | 16/09/2009 |
Svenningsen Bjorn Otto Gran | Consejero | 15/01/2009 | 16/09/2009 |
Thue Thomas Oscar | Consejero | 15/01/2009 | 16/09/2009 |
Villa Fernandez Alejandro | Apoderado | 06/02/2009 | |
Craig Jasienski | Consejero | 15/01/2009 | |
Fernandez Lopez Agustin | Presidente | 15/01/2009 | |
Fernandez Lopez Agustin | Consejero | 15/01/2009 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE UNITED EUROPEAN CAR CARRIERS IBERICA SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21903 , F 204, S 8, H M 21568, I/A 40 (16/09/2009)
CVE: BORME-A-2009-185-28
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21903 , F 204, S 8, H M 21568, I/A 40 (16/09/2009)
CVE: BORME-A-2009-185-28
- CANCELADOS LOS ASIENTOS DE LA SOCIEDAD Y CERRADA LA HOJA REGISTRAL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21903 , F 204, S 8, H M 21568, I/A 40 (16/09/2009)
CVE: BORME-A-2009-185-28
- NOTA MARGINAL DE CIERRE PROVISIONAL DE LA HOJA REGISTRAL POR PLAZO DE SEIS MESES, DE CONFORMIDAD CON LO PRECEPTUADO EN EL ARTICULO 231 RRM, AL SER ABSORBIDA POR LA SOCIEDAD DOMICILIADA EN RENTERIA -GUIPUZCOA-, DENOMINADA "GROUND & GARAGE, SL".-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21903 , F 204, S 8, H M 21568, I/A 39/M (07/08/2009)
CVE: BORME-A-2009-157-28
Nuevo Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21903 , F 204, S 8, H M 21568, I/A 39 (03/04/2009)
CVE: BORME-A-2009-71-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21903 , F 204, S 8, H M 21568, I/A 38 (06/02/2009)
CVE: BORME-A-2009-33-28
- PASEO DELA HABANA 41 (MADRID)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21903 , F 203, S 8, H M 21568, I/A 37 (15/01/2009)
CVE: BORME-A-2009-18-28
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21903 , F 203, S 8, H M 21568, I/A 37 (15/01/2009)
CVE: BORME-A-2009-18-28
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21903 , F 203, S 8, H M 21568, I/A 37 (15/01/2009)
CVE: BORME-A-2009-18-28
Consejero
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21903 , F 203, S 8, H M 21568, I/A 37 (15/01/2009)
CVE: BORME-A-2009-18-28