NOATUM UECC TERMINAL PASAJES SL
Municipio Errenteria
Provincia Gipuzkoa
Razón Social NOATUM UECC TERMINAL PASAJES SL
CIF B20861340
Actividad Otras actividades anexas al transporte
Fecha de Constitución 15/02/2005
Teléfono 94 352 35 50
Página Web www.uecc.com
Nombres Anteriores
- GROUND GARAGE SL
- UNITED EUROPEAN CAR CARRIERS IBERICA SL
Órgano Administración Consejo de administración
Presidente Thue Thomas Oscar
ORGANIGRAMA DE NOATUM UECC TERMINAL PASAJES SL
VINCULACIONES DE NOATUM UECC TERMINAL PASAJES SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE NOATUM UECC TERMINAL PASAJES SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Del Rio Casado Jose Antonio | Consejero | 02/08/2022 | |
Alonso Garmendia Maria De Las Mercedes | Apoderado Mancomunado Solidario | 15/02/2022 | |
Miron Gomez Maria Jose | Apoderado Mancomunado Solidario | 15/02/2022 | |
Vazquez Porta Francisco Javier | Apoderado Mancomunado Solidario | 15/02/2022 | |
Velasco Gortari Iñigo | Apoderado Mancomunado Solidario | 15/02/2022 | |
Garcia San Juan Miguel | Consejero | 04/11/2021 | |
Ramon Lestau Joaquin Pablo | Consejero | 13/04/2021 | |
Vazquez Porta Francisco Javier | Consejero | 13/04/2021 | |
Vazquez Porta Francisco Javier | Consejero Delegado | 13/04/2021 | |
NOATUM TERMINALS SL | Consejero Delegado | 30/08/2017 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE NOATUM UECC TERMINAL PASAJES SL
- MODIFICACION DEL ARTICULO 15º DE LOS ESTATUTOS SOCIALES, RELATIVO A CARGOS Y FUNCIONAMIENTO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION. -
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H SS 24995, I/A 47 (27/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-129-20
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2770 , F 145, S 8, H SS 24995, I/A 45 (11/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-58-20
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2770 , F 145, S 8, H SS 24995, I/A 44 (25/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-29-20
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2770 , F 144, S 8, H SS 24995, I/A 43 (02/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-159-20
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2770 , F 144, S 8, H SS 24995, I/A 43 (02/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-159-20
- REVOCACION de los poderes de carácter MANCOMUNADO, conferido a Don URKO ALBISTUR PAGADIZABAL, en escritura que motivó la Inscripción 38ª, MANTENIENDO inalterados el resto de poderes de CARACTER SOLIDARIO conferidos en la referida escritura en tanto apoderado del Grupo A.-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2770 , F 144, S 8, H SS 24995, I/A 42 (16/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-44-20
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2770 , F 144, S 8, H SS 24995, I/A 42 (16/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-44-20
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2770 , F 143, S 8, H SS 24995, I/A 41 (15/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-44-20
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2770 , F 143, S 8, H SS 24995, I/A 40 (09/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-44-20
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2770 , F 143, S 8, H SS 24995, I/A 39 (04/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-221-20