DRONERO INVERSIONES SL
Dirección social Calle Poeta Joan Maragall, 21
Código Postal 28020
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Razón Social DRONERO INVERSIONES SL
CIF B87447215
Capital Social 3000.0 Euros
Actividad Actividades anexas al transporte marítimo y por vías navegables interiores
Fecha de Constitución 11/12/2015
Órgano Administración Consejo de administración
Presidente Comiti Jean-jacques
ORGANIGRAMA DE DRONERO INVERSIONES SL
VINCULACIONES DE DRONERO INVERSIONES SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE DRONERO INVERSIONES SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Comiti Jean-jacques | Presidente | 10/08/2023 | |
Fernandez Bodas Beatriz | Apoderado | 20/07/2023 | |
Reina Salguero Maria Del Rocio | Apoderado | 20/07/2023 | |
Calero Gomez Gonzalo | Consejero | 28/03/2023 | |
Carrillo Fernandez Gorka | Apoderado | 21/01/2020 | |
Comiti Jean-jacques | Apoderado | 21/01/2020 | |
Gamero Laguens Sebastian | Secretario No Consejero | 21/01/2020 | |
Carrillo Fernandez Gorka | Consejero | 03/10/2017 | |
Comiti Jean-jacques | Consejero | 03/10/2017 | |
Martens Laurent Andre Yves | Consejero | 03/10/2017 |
ACTOS BORME DE DRONERO INVERSIONES SL
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34195 , F 187, S 8, H M 615124, I/A 14 (08/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-95-28
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34195 , F 187, S 8, H M 615124, I/A 13 (10/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-157-28
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34195 , F 187, S 8, H M 615124, I/A 13 (10/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-157-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34195 , F 186, S 8, H M 615124, I/A 12 (20/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-142-28
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34195 , F 186, S 8, H M 615124, I/A 11 (28/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-65-28
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34195 , F 186, S 8, H M 615124, I/A 11 (28/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-65-28
- SE CAMBIA EL NOMBRE DE LA CALLE DONDE ESTA EL DOMICILIO SOCIAL, SIENDO EL ANTERIOR: "CALLE CAPITAN HAYA", Y EN LA ACTUALIDAD ES: "CALLE POETA JOAN MARAGALL", SEGUN EL BOCAM DE 16-06-17, Y EL BOLETIN DEL AYUNTAMIENTO DE 08-05-17
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34195 , F 185, S 8, H M 615124, I/A 3M (07/12/2022)
CVE: BORME-A-2022-237-28
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34195 , F 185, S 8, H M 615124, I/A 10 (18/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-247-28
- Se omitió por error en la inscripción 9ª la publicación del cese por caducidad del presidente COMITI JEAN JACQUES
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34195 , F 185, S 8, H M 615124, I/A 9 (24/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-199-28
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34195 , F 185, S 8, H M 615124, I/A 9 (24/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-199-28